Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Jensen | 20.08.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Løvbjerg | 20.08.2001 | 20.08.2001 | direktør |
Jan Carsten Løvbjerg | 14.05.1996 | 07.06.1999 | direktør |
Palle Jensen | 01.10.1982 | 14.05.1996 | direktør |
Knud Lomborg | 01.10.1982 | 28.04.1994 | direktør |
Carl Aage Hansen | 01.10.1982 | 28.04.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Jørgensen | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Munck Loiborg | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Steffensen | 24.03.2020 | formand |
Jørgen Lund Rauff Pedersen | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Laura Hay Uggla | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Mørk Pedersen | 12.03.2013 | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kristiansen | 13.03.2012 | 24.03.2020 | formand |
Carsten Løvbjerg | 13.03.2012 | 21.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Løvbjerg | 05.12.2007 | 12.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Steffensen | 01.10.2004 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Lorenzen | 01.10.2004 | 02.12.2009 | formand |
Palle Jensen | 20.08.2001 | 20.08.2001 | formand |
Erik Løvbjerg | 07.06.1999 | 01.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jan Carsten Løvbjerg | 14.05.1996 | 01.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Løvbjerg | 01.10.1982 | 07.06.1999 | formand |
Erik Løvbjerg | 01.10.1982 | 02.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Pelle Jacobsen | 01.10.1982 | 02.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Morten Balling | 01.10.1982 | 02.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Lauritsen | 01.10.1982 | 02.11.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Anders Houmann | 01.10.1982 | 14.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Løvbjerg | 01.10.1982 | 15.04.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henning Palle Løvbo Bruno Pedersen | 01.10.1982 | 15.04.1992 | bestyrelsesmedlem |