Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CAPA HOLDING I ApS (CVR 33506325) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.02.2011 | 12.04.2011 |
Uhrhøj ApS (CVR 27528864) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2006 | 03.04.2024 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
P.J. Ejendomme (CVR 26270774) | 01.10.2001 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PURPLETON A/S (CVR 37626317) | NORMAL | 27.05.2008 | 27.05.2009 | formand |
C.L. EJENDOMME A/S (CVR 26987342) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.2006 | 14.04.2011 | formand |
TOVE OG CARSTEN LØVBJERGS ALMENE FOND (CVR 29141614) | NORMAL | 25.09.2005 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
C.L. EJENDOMME A/S (CVR 26987342) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.2005 | 12.05.2005 | formand |
BRDR. LØVBJERG A/S (CVR 35017313) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.2004 | 06.12.2005 | bestyrelse |
ANDREASEN & LACHMANN A/S (CVR 24408213) | NORMAL | 03.07.2003 | 27.05.2009 | formand |
B&L Invest ApS (CVR 26390109) | NORMAL | 02.10.2002 | 16.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 70041715) | NORMAL | 20.08.2001 | 20.08.2001 | formand |
THYRASMINDE A/S (CVR 15148535) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.1999 | 20.08.2001 | formand |
EGON JOHANSEN A/S (CVR 20470933) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1998 | 16.12.2002 | formand |
LØVBJERG DETAIL ApS (CVR 71381218) | OPLØST EFTER FUSION | 28.08.1998 | 27.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
REMA Etablering A/S (CVR 20861606) | NORMAL | 26.02.1998 | 15.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG SUPERMARKED A/S (CVR 17888749) | NORMAL | 01.07.1994 | 22.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG SUPERMARKED A/S (CVR 17888749) | NORMAL | 01.07.1994 | 17.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
TED A/S (CVR 16993530) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1993 | 06.01.2004 | bestyrelse |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 14167579) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1990 | 26.06.2003 | bestyrelse |
PN INDUSTRI ApS (CVR 10297206) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1986 | 04.10.1991 | formand |
SYDCENTER ApS (CVR 73722713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.05.1984 | 04.10.1991 | formand |
LØVBJERG DETAIL ApS (CVR 71381218) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.1982 | 28.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
LØVBJERG CENTRALLAGER A/S (CVR 70040913) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1982 | 17.02.1997 | bestyrelse |
J.C. FINANS A/S (CVR 66491617) | NORMAL | 10.12.1980 | 07.01.2000 | formand |
PN HOLDING AF 1. DECEMBER 1980 A/S (CVR 66689212) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.1980 | 04.10.1991 | formand |
TM FINANS ApS (CVR 87830713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1978 | 04.10.1991 | formand |
ANPARTSSELSKABET INTERNATIONAL BYGGEELEMENT EKSPORT (CVR 49863810) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.12.1975 | 04.10.1991 | formand |
PN TURISME & FERIE A/S (CVR 47801613) | TVANGSOPLØST | 28.11.1972 | 04.10.1991 | formand |
BYGGEAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1962 (CVR 21115819) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.1962 | 04.10.1991 | formand |
REMA 1000 DANMARK A/S (CVR 17741519) | NORMAL | 25.10.1944 | 02.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LØVBJERG INVEST ApS (CVR 35518940) | NORMAL | 19.02.2019 | direktør |
LØVBJERG EJENDOMSINVEST A/S (CVR 35533818) | NORMAL | 21.11.2013 | direktør |
EMPA HOLDING ApS (CVR 33747195) | NORMAL | 07.03.2013 | direktør |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 70041715) | NORMAL | 20.08.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
C.L. EJENDOMME ApS (CVR 27604978) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2019 | 01.10.2019 | direktør |
Teglbakken 6 ApS (CVR 40070273) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.2018 | 24.03.2020 | direktør |
Ceresbyen 3 ApS (CVR 37005010) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2017 | 24.03.2020 | direktør |
Jens Baggesens Vej 27 ApS (CVR 37049336) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2017 | 24.03.2020 | direktør |
Ceresbyen 5 ApS (CVR 35532269) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2017 | 24.03.2020 | direktør |
ÅHUSENE 2 ApS (CVR 33504926) | OPLØST EFTER FUSION | 04.11.2015 | 26.04.2017 | direktør |
CAPA HOLDING I ApS (CVR 33506325) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.02.2011 | 12.04.2011 | direktion |
TORSTEDHUS UDVIKLING A/S (CVR 30524799) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.03.2008 | 25.05.2010 | direktion |
Ejendomsselskabet af 1. januar 2016 ApS (CVR 28672640) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2006 | 26.01.2016 | direktion |
Ejendomsselskabet af 2. januar 2016 ApS (CVR 28672683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2006 | 26.01.2016 | direktion |
TEGLBAKKEN ETAPE 3 ApS (CVR 28672713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2006 | 25.06.2009 | direktion |
C.L. EJENDOMME A/S (CVR 26987342) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.2006 | 21.12.2006 | adm. dir |
Uhrhøj ApS (CVR 27528864) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2006 | 13.11.2017 | adm. dir |
EURO-ES ApS (CVR 26619912) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.2004 | 19.05.2005 | adm. dir |
B&L Invest ApS (CVR 26390109) | NORMAL | 02.10.2002 | 16.12.2002 | direktør |
LABORIS I ApS (CVR 26769124) | NORMAL | 06.09.2002 | 14.10.2009 | adm. dir |
THYRASMINDE A/S (CVR 15148535) | OPLØST EFTER FUSION | 21.08.2001 | 24.04.2003 | direktion |
TORSTEDHUS A/S (CVR 26051142) | OPLØST EFTER FUSION | 20.08.2001 | 25.04.2003 | direktion |
LØVBJERG FONDEN (CVR 25877616) | NORMAL | 09.01.2001 | 23.10.2012 | direktør |
LØVBJERG DETAIL ApS (CVR 71381218) | OPLØST EFTER FUSION | 28.08.1998 | 27.07.2010 | adm. dir |
THYRASMINDE A/S (CVR 15148535) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 14.05.1996 | direktion |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 14167579) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1990 | 26.06.2003 | direktion |
LØVBJERG CENTRALLAGER A/S (CVR 70040913) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1982 | 17.02.1997 | direktion |
LØVBJERG EJENDOMME A/S (CVR 70041715) | NORMAL | 01.10.1982 | 14.05.1996 | direktør |
BRDR. LØVBJERG A/S (CVR 35017313) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.1961 | 11.12.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 4,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Palle Jensen (antal: 45) | 14 | 2 | 27 | 2 |
Pct. | 31 % | 4 % | 60 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Jensen (antal: 61) | 27 | 29 | 3 | 2 |
Pct. | 44 % | 48 % | 5 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |