Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Binavne | Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 tilføjes Bestyrelse: Christina Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2007-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 1. januar 2016 ApS. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2007-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 2. januar 2016 ApS. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LØVBJERG EJENDOMSINVEST A/S. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LØVBJERG EJENDOMSINVEST A/S. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2018-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Teglbakken 6 ApS. (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Munck Loiborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 tilføjes Bestyrelse: Poul Steffensen (formand) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Bestyrelse: Gert Kristiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-23 fjernes Bestyrelse: Poul Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-19 fjernes Bestyrelse: Flemming Mørk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Laura Hay Uggla (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 fjernes Bestyrelse: Carsten Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: tg@loevbjerg-gruppen.dk (offentliggjort 2014-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb og salg, handel og industri, leasing, financiering og i forbindelse hermed stående virksomhed samt udøve holding-virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: LØVBJERG FONDEN (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2014-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Vedtægter: 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Mørk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 fjernes Bestyrelse: Erik Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Bestyrelse: Carsten Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-02 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Lorenzen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-17 tilføjes Navne: LØVBJERG EJENDOMME A/S (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2009-09-16 fjernes Navne: TORSTEDHUS A/S (offentliggjort 2003-07-06)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-16)
Den 2007-12-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-16)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Lorenzen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 fjernes Bestyrelse: Jan Carsten Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Navne: TORSTEDHUS A/S (offentliggjort 2003-07-06)
Den 2003-05-07 fjernes Navne: VINDBØL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-08 fjernes Binavne: TORSTEDHUS A/S, THYRASMINDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Bestyrelse: Palle Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 fjernes Bestyrelse: Palle Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 tilføjes Direktion: Carsten Løvbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-20 fjernes Direktion: Carsten Løvbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-08 tilføjes Navne: VINDBØL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-07 fjernes Navne: THYRASMINDE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkærvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2001-01-04)
Den 1999-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Satellitvej 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-07 tilføjes Bestyrelse: Erik Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-07 fjernes Bestyrelse: Carsten Løvbjerg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-07 fjernes Direktion: Jan Carsten Løvbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Bestyrelse: Jan Carsten Løvbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-14 tilføjes Direktion: Jan Carsten Løvbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-14 fjernes Direktion: Palle Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-03 tilføjes Navne: THYRASMINDE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-02 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 1.10.1982 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-02 fjernes Bestyrelse: Poul Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-28 fjernes Direktion: Carl Aage Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-04-14 fjernes Bestyrelse: Jørgen Anders Houmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-15 fjernes Bestyrelse: Henning Palle Løvbo Bruno Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Satellitvej 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-10-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Palle Løvbo Bruno Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-10-01 tilføjes Binavne: TORSTEDHUS A/S, THYRASMINDE A/S, VINDBØL A/S, TORSTEDHUS A/S, THYRASMINDE A/S, EURO-ES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Direktion: Carl Aage Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-10-01 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 1.10.1982 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1982-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)