Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Juul Rasmussen | 12.06.1984 | 16.04.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Terkel Lund-Nielsen | 12.06.1984 | 16.04.1997 | bestyrelse |
Fritz Henrik Schur | 12.06.1984 | 16.04.1997 | bestyrelse |
Jens Jørgen Juul Rasmussen | 12.06.1984 | 16.04.1997 | bestyrelse |
Hans Erik Grønfeldt | 12.06.1984 | 16.04.1997 | bestyrelse |
Bjarne Lehmann Weng | 12.06.1984 | 04.07.1994 | bestyrelse |
Søren Valdemar Svend Meisling | 12.06.1984 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Ole Braad | 12.06.1984 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Edith Inge Rasmussen | 12.06.1984 | 07.02.1991 | bestyrelse |