Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-09-11 fjernes Binavne: FORLAGET TRANQUIL A/S, FORLAGET ARNKRONE A/S, AXON A/S, APHRODITE MARINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-11 fjernes Navne: ARNKRONE HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1265 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-16 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Grønfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-16 fjernes Direktion: Jens Jørgen Juul Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-04 fjernes Bestyrelse: Bjarne Lehmann Weng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 tilføjes Vedtægter: 1993-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Braad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Bestyrelse: Edith Inge Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-13 fjernes Revisor: Ole Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 14.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1265 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Bestyrelse: Edith Inge Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Binavne: FORLAGET TRANQUIL A/S, FORLAGET ARNKRONE A/S, AXON A/S, APHRODITE MARINE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Juul Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Navne: ARNKRONE HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Revisor: Ole Kofoed, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)