Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Just Karberg | 03.11.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Peter Just Karberg | 10.11.1978 | 03.11.2005 | direktør |
Per Steen Molin Heinze | 10.11.1978 | 03.11.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Just Karberg | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Just Karberg | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Albert Rygg Karberg | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Erik Holm | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Stubtoft | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Axel Tobias Vieth | 21.06.2023 | formand |
Peter Flemming Just Karberg | 25.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik David Thomasen | 30.09.2021 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hedemand Jacobsen | 11.02.2019 | 21.06.2023 | formand |
Søren Hedemand Jacobsen | 06.11.2008 | 10.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Just Karberg | 25.04.2008 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Steen Molin Heinze | 03.11.2005 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Just Karberg | 07.01.1999 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Peter Just Karberg | 10.11.1978 | 01.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Inger Hanne Karberg | 10.11.1978 | 03.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Aage Cato Spang-Hanssen | 10.11.1978 | 07.01.1999 | bestyrelsesmedlem |