Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KARBERGHUS A/S (CVR 87862119) | NORMAL | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
KOLLEGIERNES KONTOR I KØBENHAVN F.M.B.A. (CVR 26917174) | NORMAL | 16.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
HANS JUST A/S (CVR 79436216) | NORMAL | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
FLEMMING KARBERG FAMILIEHOLDING ApS (CVR 31418658) | NORMAL | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
JUST DRINKS A/S (CVR 35845305) | NORMAL | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
ANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/S (CVR 10540038) | NORMAL | 30.09.2021 | formand |
COPENHAGEN FORTUNA COMPANY A/S (CVR 75245912) | NORMAL | 30.09.2021 | formand |
BROSTE COPENHAGEN A/S (CVR 24461017) | NORMAL | 05.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EY Danmark A/S (CVR 73317428) | NORMAL | 05.11.2007 | 29.11.2010 | næstformand |
Datoselskabet 18/6 1992 A/S (CVR 53855318) | NORMAL | 05.11.2007 | 29.11.2010 | næstformand |
ERNST & YOUNG DENMARK P/S (CVR 26052394) | OPLØST EFTER FUSION | 05.11.2007 | 29.11.2010 | næstformand |
STAMPETOFTE INVEST ApS (CVR 73601312) | TVANGSOPLØST | 01.03.1984 | 04.01.1988 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bristu ApS (CVR 39962187) | NORMAL | 04.04.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Brian Stubtoft | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Brian Stubtoft (antal: 21) | 13 | 4 | 3 | 1 |
Pct. | 62 % | 19 % | 14 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Brian Stubtoft (antal: 22) | 12 | 1 | 2 | 7 |
Pct. | 55 % | 5 % | 9 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KAVO DANMARK A/S (CVR 13426775) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-12-31 | 2009-06-25 | revision |
TRICOM A/S (CVR 12655975) | TVANGSOPLØST | 1988-12-01 | 1989-11-06 | revision |
PLASTAL HOLDING ApS (CVR 10150000) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 2001-12-21 | 2004-01-21 | revision |
J.J. INVEST ROSKILDE ApS (CVR 11774288) | OPLØST EFTER KONKURS | 1987-12-01 | 1994-01-10 | revision |
11. JUNI 1934 A/S (CVR 13324891) | TVANGSOPLØST | 1989-07-18 | 1994-01-10 | revision |
MOGENS SCHOUGAARD HOLDING ApS (CVR 13011214) | NORMAL | 1977-02-08 | 1996-12-12 | revision |
LES ApS (CVR 15540885) | NORMAL | 1992-05-28 | 1994-05-28 | revision |