Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BRASILIEN CAPITAL ApS (CVR 35828036) | NORMAL | 04.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KARBERGHUS A/S (CVR 87862119) | NORMAL | 11.02.2019 | 21.06.2023 | formand |
POUL GINNERUP ApS (CVR 83888016) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.05.2013 | 13.09.2013 | bestyrelse |
Lukas Øjenhospital Aps (CVR 27569358) | NORMAL | 14.04.2012 | 28.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
P. Brøste A/S (CVR 26991056) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2010 | 17.01.2019 | formand |
CANDLELAB A/S (CVR 73773113) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.2010 | 07.12.2010 | formand |
AKTIESELSKABET CHRISTIANSHOLMS FABRIKER (CVR 18256215) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.05.2010 | 16.09.2010 | formand |
SAFETY 4 A/S (CVR 11746942) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.05.2010 | 16.09.2010 | formand |
BROSTE COPENHAGEN A/S (CVR 24461017) | NORMAL | 07.05.2010 | 05.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
KARBERGHUS A/S (CVR 87862119) | NORMAL | 06.11.2008 | 10.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
POUL GINNERUP ApS (CVR 83888016) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.09.2008 | 19.12.2012 | bestyrelse |
MISSIONPHARMA PROPERTIES A/S (CVR 57175516) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.2008 | 01.11.2012 | bestyrelse |
ROSENDAHL INTERNATIONAL A/S (CVR 25821122) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2008 | 22.09.2016 | bestyrelse |
RDG Retail A/S (CVR 23334011) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2008 | 22.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S (CVR 52843111) | NORMAL | 30.05.2008 | 22.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
RDG Holdings ApS (CVR 73639719) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2008 | 06.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
RDG Invest ApS (CVR 25824709) | NORMAL | 30.05.2008 | 06.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
FLEMMING KARBERG FAMILIEHOLDING ApS (CVR 31418658) | NORMAL | 25.04.2008 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
SADOLIN & ALBÆK A/S (CVR 10525675) | OPLØST EFTER FUSION | 24.04.2008 | 23.04.2013 | bestyrelse |
EY Danmark A/S (CVR 73317428) | NORMAL | 25.10.2006 | 05.10.2007 | næstformand |
Datoselskabet 18/6 1992 A/S (CVR 53855318) | NORMAL | 25.10.2006 | 04.10.2007 | næstformand |
ERNST & YOUNG DENMARK P/S (CVR 26052394) | OPLØST EFTER FUSION | 25.10.2006 | 04.10.2007 | næstformand |
Datoselskabet 18/6 1992 A/S (CVR 53855318) | NORMAL | 06.12.1996 | 04.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
EMENTOR DENMARK A/S (CVR 73520312) | OPLØST EFTER FUSION | 06.12.1996 | 31.05.2000 | bestyrelse |
EY Danmark A/S (CVR 73317428) | NORMAL | 11.10.1996 | 06.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Datoselskabet 18/6 1992 A/S (CVR 53855318) | NORMAL | 06.12.1996 | 06.12.1996 | direktør |
EY Danmark A/S (CVR 73317428) | NORMAL | 11.10.1996 | 11.10.1996 | direktør |
BEER & KJØLLER STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (CVR 70162318) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.1982 | 27.08.1992 | direktion |
REVISORCENTRET, AALBORG A/S (CVR 71123510) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.1982 | 27.08.1992 | direktion |
ERNST & WHINNEY & REVISOR-CENTRET A/S (CVR 51603028) | OPLØST EFTER FUSION | 20.01.1978 | 27.08.1992 | direktion |
A/S REVIGROUP I DANMARK AF 1972 (CVR 37048615) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1971 | 15.08.1988 | direktion |
ERNST & WHINNEY A/S (CVR 29502919) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.1970 | 27.08.1992 | direktion |
AKTIESELSKABET REVISORGRUPPEN I DANMARK AF 14/8 1968 (CVR 37891517) | OPLØST EFTER FUSION | 14.08.1968 | 15.08.1988 | direktion |
SØNDERJYLLANDS REVISIONSKONTOR I SØNDERBORG, AKTIESELSKAB (CVR 69364217) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.1945 | 27.08.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Hedemand Jacobsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Hedemand Jacobsen (antal: 45) | 13 | 6 | 26 | 0 |
Pct. | 29 % | 13 % | 58 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Hedemand Jacobsen (antal: 52) | 25 | 9 | 0 | 18 |
Pct. | 48 % | 17 % | 0 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. JUNI1999 (CVR 21625582) | NORMAL | 1999-06-28 | 2013-08-05 | revision |
EUROCOMPUTER A/S (CVR 75142315) | OPLØST EFTER FUSION | 1984-05-21 | 1996-07-03 | revision |
DANSK FORVALTNINGSSELSKAB A/S (CVR 30075129) | NORMAL | 2006-11-27 | 2012-03-29 | revision |
LG EJENDOMSINVEST A/S (CVR 13919089) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-01-01 | 2013-08-09 | revision |
SALON AF 1. APRIL 1995 A/S (CVR 18490498) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-09-19 | 2003-08-25 | revision |
GJK HOLDING ApS (CVR 19647498) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1996-07-11 | 2003-01-21 | revision |
P. JAHN INVEST A/S (CVR 56379428) | TVANGSOPLØST | 1995-04-03 | 2001-10-30 | revision |
CONSILIUM MARINE ApS (CVR 66134113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1980-08-08 | 1989-07-05 | revision |
JAHN INTERNATIONAL A/S (CVR 77862110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-04-03 | 2003-08-08 | revision |
JGMUSIK ApS (CVR 77322914) | NORMAL | 1985-03-15 | 1991-12-23 | revision |
SYMPHOGEN A/S (CVR 10013267) | NORMAL | 2000-04-06 | 2009-07-07 | revision |
ROSENDAHL INTERNATIONAL A/S (CVR 25821122) | OPLØST EFTER FUSION | 2001-11-22 | 2008-05-30 | revision |
SOLID STATE MUSIC A/S (CVR 75495412) | TVANGSOPLØST | 1984-09-26 | 1990-05-18 | revision |
OMEGNSTRYKKERIET ApS (CVR 15645709) | OPLØST EFTER KONKURS | 1982-11-26 | 1996-05-14 | revision |
FORVALTNINGSSELSKABET AF 1.MAJ 1988 A/S (CVR 10153786) | OPLØST EFTER KONKURS | 1986-03-01 | 1988-05-27 | revision |
IB CHRISTENSEN MAGNETIC ApS (CVR 11557201) | TVANGSOPLØST | 1987-11-01 | 1990-05-17 | revision |
B. QUIST CONSULT ApS (CVR 13227098) | OPLØST EFTER KONKURS | 1989-06-01 | 1992-05-26 | revision |
INVESTERINGSFORENINGEN DMK-PLUS (CVR 36515791) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-10-11 | revision |