Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Viborg Rasmussen | 16.05.2023 | suppleant |
Ib Sønderby Larsen | 01.01.2021 | formand |
Carsten Thygesen | 01.01.2021 | suppleant |
Henrik Hedegård Lyhne | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hans Reimar Nielsen | 19.11.1986 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kobæk | 22.07.2013 | 16.05.2023 | suppleant |
Gert Kristiansen | 22.07.2013 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ib Sønderby Larsen | 22.07.2013 | 31.12.2020 | suppleant |
Allan Kobæk | 25.05.2012 | 22.07.2013 | suppleant |
Ib Sønderby Larsen | 29.05.2008 | 22.07.2013 | suppleant |
Gert Kristiansen | 24.05.2004 | 22.07.2013 | suppleant |
Aksel Holst Nielsen | 06.05.1997 | 29.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Tage Engelbrecht Svendsen | 06.05.1997 | 29.05.2012 | suppleant |
Aksel Holst Nielsen | 06.05.1997 | 06.05.1997 | suppleant |
Hans Reimar Nielsen | 19.11.1986 | 29.11.2020 | formand |
Ruth Graver Apel | 19.11.1986 | 29.05.2012 | suppleant |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 19.11.1986 | 24.05.2004 | suppleant |
Bent Brockstedt-Rasmussen | 19.11.1986 | 06.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Nielsen | 19.11.1986 | 23.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hans Reimar Nielsen | 19.11.1986 | 23.05.1996 | suppleant |
Geert Skat Christiansen | 19.11.1986 | 06.12.1988 | suppleant |