Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SOLVÆNGET 10 ApS (CVR 35052895) | NORMAL | 06.03.2013 |
SØRUPVEJ 3 ApS (CVR 33511701) | NORMAL | 08.03.2011 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
H. REIMAR NIELSEN A/S (CVR 66656128) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
H. REIMAR NIELSEN EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 38814311) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
SILKEBORG ØSTERPORT II A/S (CVR 15950714) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
SILKEBORG ØSTERPORT III A/S (CVR 15950919) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
SILKEBORG ØSTERPORT I A/S (CVR 15951028) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
HRNK A/S (CVR 38959913) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
SILKEBORG ØSTERPORT HOLDING A/S (CVR 50100316) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
KTA HOLDING A/S (CVR 60292418) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
H. REIMAR NIELSEN PARKBEBYGGELSE A/S (CVR 27698581) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
NHRN HOLDING A/S (CVR 15709235) | NORMAL | 13.01.2021 | næstformand |
TØMMERHANDLER H. REIMAR NIELSENS FOND (CVR 87551210) | NORMAL | 01.01.2021 | formand |
Friheden Invest Holding ApS (CVR 41128364) | NORMAL | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
DESITA A/S (CVR 21517313) | NORMAL | 14.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
FRIHEDEN INVEST A/S (CVR 15734949) | NORMAL | 22.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
SISO A/S (CVR 24786013) | NORMAL | 28.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
NIGADAN A/S (CVR 25172914) | NORMAL | 01.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S SADOLINPARKEN (CVR 27465412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2016 | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rådhusparken ApS (CVR 27389880) | NORMAL | 28.11.2016 | 06.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
TØMMERHANDLER H. REIMAR NIELSENS FOND (CVR 87551210) | NORMAL | 22.07.2013 | 31.12.2020 | suppleant |
ASETEK A/S (CVR 34880522) | NORMAL | 22.01.2013 | 17.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
TØMMERHANDLER H. REIMAR NIELSENS FOND (CVR 87551210) | NORMAL | 29.05.2008 | 22.07.2013 | suppleant |
H. REIMAR NIELSEN A/S (CVR 66656128) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
H. REIMAR NIELSEN EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 38814311) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG ØSTERPORT II A/S (CVR 15950714) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG ØSTERPORT III A/S (CVR 15950919) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG ØSTERPORT I A/S (CVR 15951028) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
HRNK A/S (CVR 38959913) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG ØSTERPORT HOLDING A/S (CVR 50100316) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
KTA HOLDING A/S (CVR 60292418) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
H. REIMAR NIELSEN PARKBEBYGGELSE A/S (CVR 27698581) | NORMAL | 24.05.2007 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
H. REIMAR NIELSEN A/S (CVR 15519908) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2007 | 23.05.2008 | bestyrelse |
RKB HOLDING ApS (CVR 25302257) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.05.2006 | 11.11.2008 | formand |
NETPROTECTION ApS (CVR 25296974) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2004 | 30.06.2009 | bestyrelse |
DEVITECH ApS (CVR 20052171) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.08.2004 | 17.01.2012 | formand |
VISANTI A/S (CVR 26068630) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.01.2002 | 20.07.2006 | bestyrelse |
VESTA MANAGEMENT ApS (CVR 10326478) | NORMAL | 31.05.2001 | 18.02.2015 | formand |
INTERNETBYEN ApS (CVR 25512421) | TVANGSOPLØST | 01.06.2000 | 28.09.2001 | bestyrelse |
INTELLIX A/S (CVR 18644304) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2000 | 23.12.2004 | bestyrelse |
ASETEK DANMARK A/S (CVR 25210980) | NORMAL | 15.02.2000 | 09.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
D-SCAN INTERNATIONAL A/S (CVR 44785412) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1999 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
ARDANO A/S (CVR 16761419) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.1999 | 11.02.2019 | bestyrelse |
A/S SØREN WILLADSENS EFTF (CVR 81629617) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.1999 | 16.01.2001 | bestyrelse |
FRIHEDEN INVEST A/S (CVR 15734949) | NORMAL | 26.06.1997 | 15.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KASE INVEST ApS (CVR 35472789) | NORMAL | 18.08.2023 | direktør |
Son Prim Invest ApS (CVR 44161877) | NORMAL | 03.07.2023 | direktør |
Haelskovvej 1 ApS (CVR 39023210) | NORMAL | 19.10.2017 | direktør |
SOLVÆNGET 10 ApS (CVR 35052895) | NORMAL | 06.03.2013 | direktør |
SØRUPVEJ 3 ApS (CVR 33511701) | NORMAL | 08.03.2011 | direktør |
ZOAR INVEST ApS (CVR 20249242) | NORMAL | 19.12.1997 | direktør |
ZOAR HOLDING ApS (CVR 20249099) | NORMAL | 18.12.1997 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KASE INVEST ApS (CVR 35472789) | NORMAL | 11.09.2013 | 16.08.2023 | direktør |
A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB (CVR 10498783) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.10.1986 | 30.04.1997 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ib Sønderby Larsen | 4,44 % | 4,44 % | 8,89 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ib Sønderby Larsen (antal: 45) | 29 | 5 | 7 | 4 |
Pct. | 64 % | 11 % | 16 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ib Sønderby Larsen (antal: 76) | 43 | 9 | 22 | 2 |
Pct. | 57 % | 12 % | 29 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |