Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BK Finans A/S (CVR 29241589) | NORMAL | 03.01.2006 |
DOMAINE MC5 ApS (CVR 34212988) | NORMAL | 19.01.2012 |
KOMPLEMENTARSELSKABET BROCKSTEDT-KAALUND ApS (CVR 34736847) | NORMAL | 12.11.2012 |
MÆLKEVEJEN ApS (CVR 30078624) | NORMAL | 20.11.2006 |
POUL MUNK EJENDOMME ApS (CVR 33385463) | NORMAL | 15.12.2010 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (CVR 16719374) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1992 | 18.11.2013 |
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 2001 (CVR 13806306) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.1990 | 30.09.2003 |
ALTRA LUX 1 ApS (CVR 33061471) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.07.2010 | 24.11.2022 |
BK Godthåbsvej P/S (CVR 34740178) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.2012 | 26.06.2024 |
DWTH ApS (CVR 36392444) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.09.2014 | 19.03.2018 |
Holdingselskabet JJB ApS (CVR 33061668) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.07.2010 | 11.08.2020 |
SOLPOWER XVIII ApS (CVR 30283015) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.02.2007 | 14.12.2007 |
SOLPOWER XXXV ApS (CVR 30347633) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.2007 | 14.12.2007 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Dresslab I/S (CVR 39766353) | 01.08.2018 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Auto Group Nordvest Holding A/S (CVR 44982641) | NORMAL | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S (CVR 36704632) | NORMAL | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
ESTER & ERIK A/S (CVR 13665192) | NORMAL | 30.10.2023 | formand |
ETHEL OG SVEND AAGE JENSENS FOND (CVR 10211107) | NORMAL | 20.09.2023 | suppleant |
GLOBUS BILER ApS (CVR 14214178) | NORMAL | 10.08.2023 | formand |
THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApS (CVR 26109124) | NORMAL | 10.08.2023 | formand |
Kronhjort ApS (CVR 44190931) | NORMAL | 21.06.2023 | formand |
Dantra Holding A/S (CVR 26422132) | NORMAL | 13.10.2022 | formand |
SAFCO INTERNATIONAL A/S (CVR 56381813) | NORMAL | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
AGN Ejendomme A/S (CVR 43025902) | NORMAL | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Fonden Silkeborg Svømmecenter (CVR 41881453) | NORMAL | 01.01.2022 | næstformand |
Organic Plant Protein A/S (CVR 40240489) | NORMAL | 24.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S (CVR 10597072) | NORMAL | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dahl-Nielsen Holding ApS (CVR 27125980) | NORMAL | 19.01.2021 | formand |
Dahl-Nielsen A/S (CVR 40103228) | NORMAL | 19.01.2021 | formand |
Fonden Hjejleselskabet (CVR 42131431) | NORMAL | 30.12.2020 | formand |
Hotel Papirfabrikken A/S (CVR 26275008) | NORMAL | 10.06.2020 | formand |
IT OPTIMA A/S (CVR 20566701) | NORMAL | 06.02.2020 | formand |
DONE BY DEER A/S (CVR 36456329) | NORMAL | 06.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Silkeborg IF A/S (CVR 26397731) | NORMAL | 15.12.2016 | formand |
SOMMER-SAVEX A/S (CVR 13923795) | NORMAL | 01.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
EDC Erhverv Torben Larsen A/S (CVR 38116304) | NORMAL | 14.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
BK Finans A/S (CVR 29241589) | NORMAL | 03.10.2016 | formand |
Tonax A/S (CVR 29627681) | NORMAL | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Auto Group Nordvest A/S (CVR 37646962) | NORMAL | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tonax Holding A/S (CVR 37318779) | NORMAL | 16.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG IF INVEST A/S (CVR 70854910) | NORMAL | 24.04.2014 | formand |
K/S PAPIRFABRIKKEN (CVR 27223370) | NORMAL | 24.04.2014 | formand |
IGF HOLDING A/S (CVR 13638748) | NORMAL | 19.12.2013 | formand |
TØMMERHANDLER H. REIMAR NIELSENS FOND (CVR 87551210) | NORMAL | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
SVOSTRUP KRO A/S (CVR 30541170) | NORMAL | 29.05.2009 | formand |
HERM. RASMUSSEN A/S HOLDING (CVR 29448361) | NORMAL | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
UN MOBILKRANER A/S (CVR 24209245) | NORMAL | 28.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
RINGVEJENS AUTOLAKERERI A/S (CVR 21138398) | NORMAL | 15.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
HERM. RASMUSSEN A/S MALERFORRETNING (CVR 13776970) | NORMAL | 15.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
HERM. RASMUSSEN A/S (CVR 34990018) | NORMAL | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AC 2024 A/S (CVR 36443669) | UNDER KONKURS | 14.09.2023 | 23.05.2024 | formand |
Kronhjort ApS (CVR 36464771) | OPLØST EFTER SPALTNING | 13.10.2022 | 21.06.2023 | formand |
Fonden Silkeborg Svømmecenter (CVR 41881453) | NORMAL | 15.11.2021 | 31.12.2021 | formand |
Fonden Silkeborg Svømmecenter (CVR 41881453) | NORMAL | 22.09.2020 | 14.11.2021 | næstformand |
Brand Concepts A/S (CVR 41281804) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.04.2020 | 10.07.2024 | formand |
PAN INTERNATIONAL AGENCY FOR ORCHESTRAS AND ARTISTS ApS (CVR 54520514) | UNDER KONKURS | 09.10.2019 | 04.05.2021 | formand |
Dahl-Nielsen A/S (CVR 40103228) | NORMAL | 18.12.2018 | 18.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
IT OPTIMA A/S (CVR 20566701) | NORMAL | 01.06.2018 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hotel Papirfabrikken A/S (CVR 26275008) | NORMAL | 26.06.2017 | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Dahl-Nielsen Holding ApS (CVR 27125980) | NORMAL | 06.03.2017 | 18.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
MAKI A/S (CVR 18722399) | NORMAL | 06.03.2017 | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Dantra Holding A/S (CVR 26422132) | NORMAL | 13.10.2016 | 12.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG UDVIKLINGS SELSKAB A/S (CVR 18832380) | NORMAL | 10.05.2016 | 14.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
BV Handel ApS (CVR 27518524) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.04.2016 | 27.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
TRUCKCENTER A/S (CVR 34211531) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.2015 | 12.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
IGF Udlejning A/S (CVR 25974204) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2015 | 20.08.2015 | formand |
Nielsen Car Group Administration A/S (CVR 28967705) | NORMAL | 06.03.2015 | 08.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
INDREAM A/S (CVR 31767792) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.2014 | 19.08.2015 | bestyrelse |
Silkeborg IF A/S (CVR 26397731) | NORMAL | 24.04.2014 | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
IGF EJENDOMME A/S (CVR 13638691) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2013 | 20.08.2015 | formand |
Dantra Holding A/S (CVR 26422132) | NORMAL | 07.10.2013 | 14.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
IGF Udlejning A/S (CVR 25974204) | OPLØST EFTER FUSION | 07.08.2013 | 29.04.2015 | bestyrelse |
BK Godthåbsvej P/S (CVR 34740178) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.2012 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
DANTRA A/S (CVR 27070515) | NORMAL | 08.11.2010 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
HERM. RASMUSSEN A/S ERHVERVSEJENDOMME (CVR 33147333) | NORMAL | 18.08.2010 | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
OVALDO ApS (CVR 30918312) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.2010 | 16.02.2011 | bestyrelse |
L.A. EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 27966225) | NORMAL | 01.03.2010 | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
GLAMSBJERG BOLIG A/S (CVR 78948019) | NORMAL | 01.03.2010 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
KEEP SMILEY ApS (CVR 32475779) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.09.2009 | 24.08.2021 | bestyrelse |
FÅRVANG MØBLER A/S (CVR 28694776) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.08.2009 | 27.01.2012 | suppleant |
FÅRVANG PRODUCTION A/S (CVR 31619920) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.08.2009 | 27.01.2012 | suppleant |
DESIGNERS AGENDA ApS (CVR 30707761) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.07.2009 | 16.02.2011 | bestyrelse |
DESIGNERS AREA A/S (CVR 30546962) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.07.2009 | 16.02.2010 | bestyrelse |
SELSKABET AF 15/4 2010 ApS (CVR 31261902) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.10.2008 | 24.02.2010 | bestyrelse |
MISHKA A/S (CVR 31255104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.02.2008 | 12.08.2009 | bestyrelse |
OVALDO ApS (CVR 30918312) | OPLØST EFTER FUSION | 19.10.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |
DESIGNERS AGENDA ApS (CVR 30707761) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.08.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |
DESIGNERS AREA A/S (CVR 30546962) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.06.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |
SEAQ A/S (CVR 30206738) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2007 | 20.03.2007 | bestyrelse |
TRAINSTATION A/S (CVR 28671121) | TVANGSOPLØST | 01.11.2006 | 14.04.2008 | bestyrelse |
XIQ A/S (CVR 29849250) | TVANGSOPLØST | 01.09.2006 | 04.03.2008 | bestyrelse |
BK Finans A/S (CVR 29241589) | NORMAL | 03.01.2006 | 27.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
BRANDS4KIDS A/S (CVR 29225826) | NORMAL | 03.01.2006 | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. APRIL 2009A/S (CVR 29722617) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.08.2005 | 29.06.2012 | suppleant |
GLOBUS BILER ApS (CVR 14214178) | NORMAL | 05.07.2005 | 12.07.2021 | formand |
THOMSEN EJENDOMME, SILKEBORG ApS (CVR 26109124) | NORMAL | 05.07.2005 | 12.07.2021 | formand |
Jysk Ejendomskreditselskab A/S (CVR 17888803) | NORMAL | 27.05.2005 | 09.02.2024 | formand |
DANSK BOLIG FINANSIERING AF 31. OKTOBER 1981 A/S (CVR 67458710) | TVANGSOPLØST | 27.05.2005 | 01.09.2010 | formand |
NIEBUHR A/S (CVR 26323010) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.12.2004 | 08.01.2008 | formand |
SILKEBORG STIGEFABRIK A/S (CVR 26328187) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.2001 | 07.12.2001 | bestyrelse |
TOFTEGÅRDSVEJ 38 A/S (CVR 10054141) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2000 | 02.01.2007 | bestyrelse |
NN FINANS STILLING A/S (CVR 84357219) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2000 | 03.11.2003 | bestyrelse |
GHT HOLDING A/S (CVR 25661419) | OPLØST EFTER FUSION | 02.10.2000 | 03.11.2003 | bestyrelse |
MURERFIRMAET LUNDBY A/S (CVR 21678104) | NORMAL | 26.04.2000 | 06.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
JIBA A/S (CVR 73276217) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.08.1998 | 04.01.1999 | formand |
C'ARLA DU NORD HOLDING ApS (CVR 19784134) | TVANGSOPLØST | 29.11.1996 | 23.03.2001 | bestyrelse |
A-REKLAME A/S (CVR 14754776) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.1996 | 09.09.1996 | bestyrelse |
ESTER & ERIK A/S (CVR 13665192) | NORMAL | 01.03.1995 | 18.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
PRIMO PRINT ApS (CVR 14754792) | TVANGSOPLØST | 16.09.1993 | 31.01.1997 | bestyrelse |
A-REKLAME A/S (CVR 14754776) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.09.1993 | 11.12.1995 | bestyrelse |
ADVOKATAKTIESELSKABET OFFERSEN, DALGÅRD, JESPERSEN & NØRREGAARD (CVR 16719374) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1992 | 01.04.1997 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 2001 (CVR 13806306) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.1990 | 23.03.2001 | bestyrelse |
NØRRE SNEDE FRYSEHUS A/S (CVR 12389191) | OPLØST EFTER FUSION | 13.09.1988 | 30.11.1994 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET BROCKSTEDT-KAALUND ApS (CVR 34736847) | NORMAL | 12.08.2019 | direktør |
MÆLKEVEJEN ApS (CVR 30078624) | NORMAL | 20.11.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NJORD Komplementar ApS (CVR 41759585) | NORMAL | 09.10.2020 | 27.04.2023 | direktør |
NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab (CVR 41760133) | NORMAL | 09.10.2020 | 31.08.2022 | direktør |
BK Godthåbsvej P/S (CVR 34740178) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.08.2019 | 01.09.2023 | direktør |
STOCKSALE ApS (CVR 35894594) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2014 | 28.07.2020 | direktion |
MAKIMI ApS (CVR 17847082) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.03.2012 | 11.12.2012 | direktion |
DOMAINE MC5 ApS (CVR 34212988) | NORMAL | 19.01.2012 | 08.03.2012 | direktør |
KASPER ANDERSEN SUPPORT ApS (CVR 30494784) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.04.2007 | 06.07.2011 | direktion |
Munch+Teilmann Ejendomsselskab ApS (CVR 30079264) | NORMAL | 17.01.2007 | 01.07.2019 | direktør |
TORONO ApS (CVR 52649315) | NORMAL | 20.06.2006 | 21.08.2006 | direktør |
TORONO ApS (CVR 52649315) | NORMAL | 22.09.2005 | 20.03.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Hedegård Lyhne | 6,77 % | 9,02 % | 10,53 % | 15,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Hedegård Lyhne (antal: 139) | 63 | 20 | 50 | 6 |
Pct. | 45 % | 14 % | 36 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Hedegård Lyhne (antal: 175) | 99 | 12 | 17 | 47 |
Pct. | 57 % | 7 % | 10 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
HANS HJORTSHØJ HOLDING A/S (CVR 28104251) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-11-01 | 2014-03-24 | likvidator |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION BUTTADEO (CVR 27249485) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-06-01 | 2005-11-28 | likvidator |
INSIGHT BUILDING AUTOMATION ØST A/S (CVR 30716272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-09-22 | 2010-05-18 | likvidator |
EUROPE HORSES A/S (CVR 20434244) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-04-05 | 2005-10-10 | likvidator |
AKTIESELSKABET AREPA FIRENEW, SILKEBORG (CVR 66637417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-03-27 | 2007-06-30 | likvidator |
NYGAS ApS (CVR 26121574) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-01-21 | 2022-06-08 | likvidator |
GRAFFITI FINANS SILKEBORG ApS (CVR 14059482) | OPLØST EFTER KONKURS | 1990-04-01 | 1995-08-08 | likvidator |
NORDIC EASY CHAIR GROUP A/S (CVR 27000878) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-03-15 | 2013-08-19 | likvidator |
AKTIESELSKABET AF 27.06.2012 (CVR 47859328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-07-12 | 2012-10-31 | likvidator |
Selskabet af 24. juni 2021 ApS (CVR 36897864) | NORMAL | 2021-01-28 | 2021-06-24 | likvidator |
Komplementarselskabet Auto Group Nordvest ApS (CVR 37646547) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-06-15 | 2022-06-26 | likvidator |
Komplementarselskabet TOT8600 ApS (CVR 39184001) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-08-24 | 2024-08-06 | likvidator |
BK Godthåbsvej P/S (CVR 34740178) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-01 | 2024-06-26 | likvidator |
BONUS BILER ApS (CVR 33862784) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-12-15 | 2017-05-17 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING S 2002 ApS (CVR 26906148) | TVANGSOPLØST | 2011-10-13 | 2011-11-18 | likvidator |
HCAFINANS.DK A/S (CVR 30070100) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-10-24 | 2009-03-10 | likvidator |
JANTZEN HOLDING ApS (CVR 14742034) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-05-31 | 2024-05-23 | likvidator |
Bloom Agency ApS (CVR 41948752) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-07-01 | 2023-05-26 | likvidator |
Fr. Madsen Ejendomme A/S (CVR 44998319) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-01-23 | 2024-08-05 | likvidator |
Aktieselskabet af 20.11.2017 (CVR 20918896) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-01-30 | 2018-10-23 | likvidator |
SILKEBORG STIGEFABRIK A/S (CVR 26328187) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-11-26 | 2004-04-20 | likvidator |
NIEBUHR A/S (CVR 26323010) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-09-26 | 2009-01-14 | likvidator |
KASPER ANDERSEN SUPPORT ApS (CVR 30494784) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-07-06 | 2012-01-10 | likvidator |
HÅRUP MØBLER ApS (CVR 82319018) | TVANGSOPLØST | 1989-02-08 | 1989-12-19 | likvidator |
LYSEMOSENS AUTO ApS (CVR 25395263) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-25 | 2023-10-25 | likvidator |
GLOBUS MARINE A/S (CVR 29827672) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-06-08 | 2009-12-16 | likvidator |
DANSK BOLIG FINANSIERING AF 31. OKTOBER 1981 A/S (CVR 67458710) | TVANGSOPLØST | 2010-09-01 | 2011-05-04 | likvidator |
Aalbæk Ruggaard ApS (CVR 42804606) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-06-27 | 2024-04-15 | likvidator |
A&EBC HOLDING ApS (CVR 28317123) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-08-24 | 2018-11-28 | likvidator |
MURERFIRMAET FINN SKOV ApS (CVR 28717458) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-05-05 | 2014-08-27 | likvidator |
MISHKA A/S (CVR 31255104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-08-12 | 2010-01-27 | likvidator |
KERNESUND HOLDING ApS (CVR 31491541) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-03-31 | 2022-02-21 | likvidator |
AKTIESELSKABET AF 29.06.2012 (CVR 21871443) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-07-12 | 2012-10-31 | likvidator |
TOT8600 P/S (CVR 39186187) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-26 | 2023-04-13 | likvidator |