Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Jørgensen | 01.07.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolaj Bøjlund Andersen | 01.07.2019 | 03.06.2024 | direktør |
Preben Pedersen | 10.04.2012 | 01.07.2019 | adm. dir |
Allan Prang | 03.09.1996 | 10.04.2012 | adm. dir |
Preben Pedersen | 03.09.1996 | 03.09.1996 | direktør |
Per Therkildsen | 03.09.1996 | 03.09.1996 | direktør |
Lilian Engmark Trinkjær | 01.02.1979 | 08.04.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Stage | 01.09.2024 | formand |
Preben Pedersen | 03.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Per Therkildsen | 03.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Allan Prang | 03.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Stage | 01.02.2021 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Dige Knudsen | 31.01.2020 | 01.09.2024 | formand |
Erik Laursen | 19.10.2012 | 31.01.2020 | formand |
John Ingolf Pedersen | 18.01.2006 | 31.01.2014 | bestyrelsesmedlem |