Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
E.L. HOLDING EGÅ ApS (CVR 30730372) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.07.2007 | 13.06.2018 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GREENOIL STANDARD A/S (CVR 26997976) | NORMAL | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HYDRATECH INDUSTRIES HOLDING A/S (CVR 31592720) | UNDER KONKURS | 01.02.2020 | 04.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
PolyTech Manufacturing A/S (CVR 39972662) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2019 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
PolyTech Test & Validation A/S (CVR 40013792) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2019 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
POLYTECH A/S (CVR 17736590) | NORMAL | 20.12.2018 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Polytech Group ApS (CVR 36459948) | NORMAL | 20.12.2018 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Swapsafe A/S (CVR 38870181) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.08.2017 | 14.02.2018 | formand |
SILKEBORG STIGEFABRIK A/S (CVR 30573064) | OPLØST EFTER FUSION | 30.01.2017 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG STIGEFABRIK A/S (CVR 30573064) | OPLØST EFTER FUSION | 29.04.2015 | 29.01.2017 | formand |
TRECO A/S (CVR 87210715) | NORMAL | 19.10.2012 | 31.01.2020 | formand |
AVANTI WIND SYSTEMS A/S (CVR 24257495) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2012 | 07.05.2018 | bestyrelse |
SILKEBORG STIGEFABRIK A/S (CVR 30573064) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2012 | 28.04.2015 | bestyrelse |
GREENOIL STANDARD A/S (CVR 26997976) | NORMAL | 10.05.2007 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
DATOR-CRISPLANT A/S (CVR 15685700) | OPLØST EFTER FUSION | 05.07.2001 | 25.02.2003 | formand |
CRISPLANT TAKO A/S (CVR 10349702) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1999 | 04.12.2001 | bestyrelse |
CRISPLANT PROPERTIES A/S (CVR 43975013) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1999 | 04.12.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TAJCO GROUP A/S (CVR 33574797) | NORMAL | 01.04.2018 | direktør |
TAJCO A/S (CVR 33575106) | NORMAL | 01.04.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AVANTI GROUP A/S (CVR 33774206) | OPLØST EFTER FUSION | 02.03.2012 | 07.05.2018 | direktion |
AIP ApS (CVR 30573048) | OPLØST EFTER FUSION | 23.11.2011 | 07.05.2018 | direktion |
AVANTI EJENDOMME ApS (CVR 30573056) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.11.2011 | 07.05.2018 | direktion |
AVANTI WIND SYSTEMS A/S (CVR 24257495) | OPLØST EFTER FUSION | 26.10.2011 | 07.05.2018 | direktion |
Alimak Group Denmark A/S (CVR 29215146) | NORMAL | 29.03.2011 | 07.05.2018 | direktør |
E.L. HOLDING EGÅ ApS (CVR 30730372) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.07.2007 | 13.06.2018 | direktion |
CRISPLANT TAKO A/S (CVR 10349702) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1999 | 04.12.2001 | direktion |
CRISPLANT PROPERTIES A/S (CVR 43975013) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1999 | 04.12.2001 | direktion |
BEUMER Group A/S (CVR 12655681) | NORMAL | 19.08.1999 | 28.02.2003 | direktør |
CRISPLANT INDUSTRIES A/S (CVR 15206977) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.08.1999 | 10.02.2003 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Laursen | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 13,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Laursen (antal: 22) | 8 | 3 | 11 | 0 |
Pct. | 36 % | 14 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Laursen (antal: 30) | 16 | 12 | 1 | 1 |
Pct. | 53 % | 40 % | 3 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |