Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frans Henrik Witt | 29.03.1993 | 21.04.1993 | direktion |
Jens Greve | 20.07.1992 | 29.03.1993 | direktion |
Jens Greve | 10.11.1975 | 25.08.1993 | direktion |
Frans Henrik Witt | 10.11.1975 | 20.07.1992 | direktion |
Børge Peter Nielsen | 10.11.1975 | 25.04.1991 | direktion |
Børge Severin Warsberg | 10.11.1975 | 15.01.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Theilgaard | 29.03.1993 | 25.08.1993 | formand |
Flemming Kosakewitsch | 29.03.1993 | 25.08.1993 | næstformand |
Jens Greve | 14.09.1992 | 29.03.1993 | bestyrelse |
Jens-Kim Heshe | 13.07.1992 | 29.03.1993 | bestyrelse |
Frans Henrik Witt | 10.04.1992 | 25.08.1993 | bestyrelse |
Hans Erik Bernth Johansen | 10.11.1975 | 14.09.1992 | formand |
Hans Henrik Koefoed | 10.11.1975 | 13.07.1992 | bestyrelse |
Ernst Henrik Hviid Klæbel | 10.11.1975 | 10.04.1992 | bestyrelse |
Børge Severin Warsberg | 10.11.1975 | 19.06.1990 | bestyrelse |
Hans Anders Kovsted | 10.11.1975 | 18.05.1989 | bestyrelse |
Ebbe Jørgen Broe Christensen | 10.11.1975 | 15.01.1988 | bestyrelse |