Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DAI A/S (CVR 16276782) | NORMAL | 20.03.2019 | næstformand |
LARSEN & BIRKEHOLM A/S SKANDINAVISK PATENTBUREAU (CVR 78848316) | NORMAL | 07.12.2018 | formand |
SELSKABET AF 11. AUGUST 1955 ApS (CVR 10111129) | NORMAL | 05.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
DAI Holding A/S (CVR 32158242) | NORMAL | 26.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LARSEN & BIRKEHOLM A/S SKANDINAVISK PATENTBUREAU (CVR 78848316) | NORMAL | 23.10.2017 | 06.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
DAI A/S (CVR 16276782) | NORMAL | 26.05.2015 | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN DANSK STANDARD (CVR 11733212) | NORMAL | 23.03.2015 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
DAI A/S (CVR 16276782) | NORMAL | 28.10.2009 | 25.05.2015 | formand |
TTO A/S (CVR 30716078) | OPLØST EFTER FUSION | 11.06.2008 | 31.05.2013 | formand |
PLOUGMANN VINGTOFT A/S (CVR 18609703) | NORMAL | 07.03.2008 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
ADVICE NETVÆRK A/S (CVR 11933696) | NORMAL | 04.11.2004 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (CVR 20212209) | NORMAL | 04.11.2004 | 31.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
DANIA ASSURANCE AGENTUR A/S (CVR 81685118) | OPLØST EFTER FUSION | 13.07.1992 | 29.03.1993 | bestyrelse |
HAFNIA MOTOR SIKRING A/S (CVR 12517203) | OPLØST EFTER FUSION | 13.07.1992 | 29.03.1993 | næstformand |
BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S (CVR 55262519) | NORMAL | 07.04.1992 | 29.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FORSIKRING SKADE. FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 13845301) | OPLØST EFTER FUSION | 17.01.1990 | 26.05.1993 | bestyrelse |
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S (CVR 82634614) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.1982 | 29.03.1993 | bestyrelse |
HAFNIA REASSURANCE A/S (CVR 36515341) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2024 | 19.04.1993 | bestyrelse |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SØ OG INDUSTRI A/S (CVR 36515384) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2024 | 19.04.1993 | bestyrelse |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA ARBEJDSSKADE A/S (CVR 36515457) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2024 | 19.04.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DAI A/S (CVR 16276782) | NORMAL | 01.06.2015 | 31.03.2019 | adm. dir |
DAI Holding A/S (CVR 32158242) | NORMAL | 01.06.2015 | 31.03.2019 | adm. dir |
ARATOR A/S (CVR 25112539) | NORMAL | 07.03.2008 | 31.05.2013 | adm. dir |
P&V HOLDING A/S (CVR 26046017) | NORMAL | 01.10.2007 | 31.05.2013 | direktør |
PLOUGMANN VINGTOFT A/S (CVR 18609703) | NORMAL | 01.01.2002 | 31.05.2013 | adm. dir |
POLICY MANAGEMENT SYSTEMS NORDEN A/S (CVR 18641690) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.03.1998 | 31.08.1998 | direktion |
CSC SOLUTIONS DANMARK A/S (CVR 20456248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.01.1998 | 30.04.2001 | direktion |
GUY CARPENTER A/S (CVR 66252515) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.09.1980 | 01.08.1995 | direktion |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SKADE A/S (CVR 36515376) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2024 | 19.08.1993 | direktion |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SØ OG INDUSTRI A/S (CVR 36515384) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2024 | 19.08.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens-Kim Heshe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens-Kim Heshe (antal: 25) | 12 | 0 | 12 | 1 |
Pct. | 48 % | 0 % | 48 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens-Kim Heshe (antal: 33) | 20 | 10 | 3 | 0 |
Pct. | 61 % | 30 % | 9 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |