Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET 27. NOVEMBER 1990 A/S (CVR 13496331) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 14.09.1992 | næstformand |
HAFNIA ADMINISTRATION A/S (CVR 13496439) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 14.09.1992 | næstformand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET FRANKRIG (CVR 13258406) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 14.09.1992 | formand |
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 12504039) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1988 | 14.09.1992 | formand |
HAFNIA EQUITY MANAGEMENT A/S (CVR 11560385) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1987 | 18.09.1992 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET TYSKLAND (CVR 11156177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1987 | 06.05.1993 | formand |
HAFNIA EJENDOMME A/S (CVR 10902479) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 14.09.1992 | næstformand |
INTER FINANS A/S (CVR 10364108) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1986 | 23.09.1991 | bestyrelse |
HAFNIA KAPITALBANK A/S (CVR 36512229) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1986 | 18.08.1992 | formand |
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S (CVR 82634614) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.1982 | 12.11.1991 | bestyrelse |
DANIA ASSURANCE AGENTUR A/S (CVR 81685118) | OPLØST EFTER FUSION | 10.11.1975 | 14.09.1992 | formand |
HAFNIA INTERNATIONAL SERVICES A/S (CVR 36968613) | OPLØST EFTER FUSION | 03.05.1971 | 14.09.1992 | formand |
A/S HAFNIA BØRS, BØRSMÆGLERSELSKAB (CVR 22055917) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.1960 | 10.08.1992 | bestyrelse |
N.O. HAUSGAARD A/S (CVR 55191913) | NORMAL | 25.07.1955 | 28.10.1991 | bestyrelse |
HARTMANNS HANDELS-COMPAGNI. AKTIESELSKAB (CVR 21273619) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.04.1945 | 09.03.1994 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 15. APRIL 1980 (CVR 45473414) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.1929 | 01.07.1991 | bestyrelse |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S (CVR 65259117) | SLETTET | 17.09.1924 | 14.08.1992 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET HOLMENS KANAL A/S (CVR 29435510) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1917 | 14.09.1992 | næstformand |
HAFNIA REASSURANCE A/S (CVR 36515341) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2024 | 22.07.1992 | formand |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SØ OG INDUSTRI A/S (CVR 36515384) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2024 | 22.07.1992 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
INTER FINANS A/S (CVR 10364108) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1986 | 10.05.1988 | direktion |
HAFNIA HOLDING A/S (CVR 75064217) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.06.1984 | 31.08.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Erik Bernth Johansen | 0 % | 0 % | 0 % | 4,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Erik Bernth Johansen (antal: 21) | 1 | 1 | 18 | 1 |
Pct. | 5 % | 5 % | 86 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Erik Bernth Johansen (antal: 22) | 20 | 2 | 0 | 0 |
Pct. | 91 % | 9 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |