Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anett Madsen | 08.10.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jack Møller | 06.08.2015 | 08.10.2019 | adm. dir |
Jack Møller | 03.08.2015 | 05.08.2015 | direktør |
Anett Madsen | 25.06.2015 | 03.08.2015 | direktør |
Erik Moes | 07.07.2014 | 30.06.2015 | adm. dir |
Kristian Madsen | 08.12.1983 | 12.10.2015 | direktør |
Marie Madsen | 08.12.1983 | 09.11.1994 | direktør |
Poul Madsen | 08.12.1983 | 13.02.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Elneff Bonnesen | 16.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bo Christensen | 01.01.2022 | formand |
Berit Vinding Jepsen | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anett Madsen | 08.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nickie Inger Spile | 07.07.2014 | næstformand |
Ena Anette Måhr | 13.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Mads Ulrik Pedersen | 28.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Østergård Jensen | 01.04.2021 | 31.03.2023 | suppleant |
Jeanette Myntman | 01.04.2021 | 30.11.2022 | suppleant |
Erik Bo Christensen | 22.05.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Madsen | 06.08.2015 | 05.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anett Madsen | 03.08.2015 | 07.10.2019 | næstformand |
Anett Madsen | 25.06.2015 | 02.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anett Madsen | 07.07.2014 | 24.06.2015 | næstformand |
Ernst Frederik Mittag | 20.12.2010 | 01.01.2022 | formand |
Rita Madsen | 13.12.2006 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mona Bilde | 13.12.2006 | 01.04.2021 | suppleant |
Jeanette Myntman | 13.12.2006 | 31.03.2021 | suppleant |
Ena Anette Måhr | 26.09.2005 | 26.09.2005 | suppleant |
Hans Sandager | 28.11.2003 | 20.12.2010 | formand |
Vibeke Strobel | 06.06.2002 | 13.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Smed | 06.06.2002 | 13.12.2006 | suppleant |
Poul-Thage Pedersen | 05.04.2002 | 28.11.2005 | næstformand |
Inger Gitte Helbo | 30.11.1999 | 26.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Elsegrete Kathrine Hansen | 30.11.1999 | 06.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Møller Larsen | 30.11.1999 | 06.06.2002 | suppleant |
Hans Christian Kraglund | 30.11.1999 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Sørensen | 08.12.1983 | 04.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anders Thoustrup | 08.12.1983 | 28.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Madsen | 08.12.1983 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |