Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Otto Invest & Trading ApS (CVR 39716771) | NORMAL | 09.07.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Willfred Invest ApS (CVR 37117277) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2015 | 28.06.2023 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Christian Elneff Bonnesen (CVR 42824542) | 10.11.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Schou Secondaries Management ApS (CVR 44027674) | NORMAL | 27.06.2024 | formand |
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 16.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
PKM Odense Holding ApS (CVR 38516094) | NORMAL | 16.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
DANSBO ENTREPRISE A/S (CVR 29392315) | NORMAL | 20.03.2018 | formand |
Schou & Partners A/S (CVR 36890126) | NORMAL | 27.11.2017 | formand |
Optimum Ventilation A/S (CVR 38238744) | NORMAL | 23.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
RCC ApS (CVR 38260286) | NORMAL | 15.12.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
THOBO-CARLSEN & PARTNERE APS (CVR 21627976) | NORMAL | 30.03.2022 | 22.04.2024 | formand |
Godthaab Asset Management ApS (CVR 41817275) | NORMAL | 04.11.2020 | 26.11.2020 | formand |
Nitor Energy A/S (CVR 38680781) | NORMAL | 21.09.2020 | 24.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATANPARTSSELSKABET MAZANTI-ANDERSEN (CVR 35867392) | NORMAL | 08.04.2019 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
MAZANTI-ANDERSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (CVR 35892052) | NORMAL | 08.04.2019 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
KINRADEN ApS (CVR 36550414) | NORMAL | 09.01.2019 | 16.10.2020 | formand |
Franck A anno 2017 ApS (CVR 38916017) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.08.2017 | 27.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Cursum A/S (CVR 38247662) | NORMAL | 29.08.2017 | 13.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
BUBOBUBO A/S (CVR 34470081) | NORMAL | 23.08.2017 | 28.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Odense Glasværk ApS (CVR 37534331) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2016 | 23.05.2017 | formand |
Odense Glasværk ApS (CVR 37534331) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.2016 | 26.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
KINRADEN ApS (CVR 36550414) | NORMAL | 24.02.2015 | 08.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
STONEWALL ESTATE A/S (CVR 32775934) | OPLØST EFTER FUSION | 24.08.2011 | 21.12.2018 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Otto Invest & Trading ApS (CVR 39716771) | NORMAL | 09.07.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CAROFRESIMA ApS (CVR 46461428) | NORMAL | 28.10.2021 | 24.04.2023 | direktør |
Sports Academy Denmark Property ApS (CVR 41631147) | NORMAL | 28.10.2021 | 24.04.2023 | direktør |
Willfred Invest ApS (CVR 37117277) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2015 | 28.02.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Elneff Bonnesen | 0 % | 0 % | 2,56 % | 5,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Elneff Bonnesen (antal: 39) | 19 | 2 | 10 | 8 |
Pct. | 49 % | 5 % | 26 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Elneff Bonnesen (antal: 47) | 20 | 4 | 7 | 16 |
Pct. | 43 % | 9 % | 15 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Virksomhed | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Tisvilde Restaurant ApS (CVR 41421274) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-01-24 | likvidator |
Buhl & Tobberup ApS (CVR 41338423) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-06-04 | likvidator |
Holdingselskabet af 4. august 2020 ApS (CVR 41561386) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-06-04 | likvidator |
HAJ ApS (CVR 44071908) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-06-04 | likvidator |
LEAB ApS (CVR 36047763) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-01-30 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
Willfred Invest ApS (CVR 37117277) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-02-28 | 2023-06-28 | likvidator |
CAKE COPENHAGEN ApS (CVR 33055390) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-12-16 | 2012-06-22 | likvidator |
TOMO Transport ApS (CVR 42924881) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-08 | 2023-12-31 | likvidator |
ALPO Transport ApS (CVR 42924555) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-08 | 2023-12-31 | likvidator |
S OG C HOLDING, ODENSE ApS (CVR 25896963) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-08-17 | 2023-05-25 | likvidator |
JESO Transport ApS (CVR 42924709) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-08 | 2023-12-31 | likvidator |
KUMO Transport ApS (CVR 42924849) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-08 | 2023-12-31 | likvidator |
JAPE Transport ApS (CVR 42924660) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-09-08 | 2023-12-31 | likvidator |
ACUBIZ DANMARK ApS (CVR 32149456) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-02-26 | 2014-07-05 | likvidator |