Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AM Grower ApS (CVR 38946382) | NORMAL | 11.09.2017 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
F5 ApS (CVR 31424798) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.05.2008 | 17.11.2010 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 08.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
PKM Odense Holding ApS (CVR 38516094) | NORMAL | 08.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PKM Innovation ApS (CVR 38832204) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2019 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKM Ejendomme ApS (CVR 38832190) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2019 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
PKM Innovation ApS (CVR 38832204) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2017 | 07.10.2019 | næstformand |
PKM Ejendomme ApS (CVR 38832190) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2017 | 07.10.2019 | næstformand |
PKM Odense Holding ApS (CVR 38516094) | NORMAL | 28.03.2017 | 07.10.2019 | næstformand |
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 03.08.2015 | 07.10.2019 | næstformand |
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 25.06.2015 | 02.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 07.07.2014 | 24.06.2015 | næstformand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 08.10.2019 | adm. dir |
PKM Odense Holding ApS (CVR 38516094) | NORMAL | 08.10.2019 | adm. dir |
AM Grower ApS (CVR 38946382) | NORMAL | 11.09.2017 | direktør |
The Grower 1 ApS (CVR 38516086) | NORMAL | 31.12.2016 | direktør |
The Grower 2 ApS (CVR 38516078) | NORMAL | 31.12.2016 | direktør |
The Grower 3 ApS (CVR 38516051) | NORMAL | 31.12.2016 | direktør |
The Grower 4 ApS (CVR 38516043) | NORMAL | 31.12.2016 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PKM Medarbejderselskabet ApS (CVR 39216930) | OPLØST EFTER FUSION | 23.10.2019 | 16.12.2022 | direktør |
PKM Innovation ApS (CVR 38832204) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2019 | 22.03.2023 | adm. dir |
PKM Ejendomme ApS (CVR 38832190) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2019 | 22.03.2023 | adm. dir |
PKM Odense Holding ApS (CVR 38516094) | NORMAL | 31.12.2016 | 28.03.2017 | direktør |
GARTNERIET PKM A/S (CVR 74033911) | NORMAL | 25.06.2015 | 03.08.2015 | direktør |
F5 ApS (CVR 31424798) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.05.2008 | 06.05.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anett Madsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anett Madsen (antal: 13) | 7 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 54 % | 0 % | 31 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anett Madsen (antal: 28) | 10 | 13 | 3 | 2 |
Pct. | 36 % | 46 % | 11 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |