Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Munck Loiborg | 19.07.2012 | 22.06.2015 | adm. dir |
Marcus Choleva | 02.01.1985 | 19.07.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael August Bonde Christiansen | 25.09.2014 | 22.06.2015 | bestyrelse |
Bo Rygaard | 25.09.2014 | 22.06.2015 | formand |
Michael Holm Johansen | 11.01.2013 | 22.06.2015 | næstformand |
Lisbeth Dalgaard Svanholm | 22.03.2012 | 22.06.2015 | bestyrelse |
Frits Rasmussen | 19.01.2011 | 25.09.2014 | formand |
Torben Kaad Friis | 19.01.2011 | 14.12.2012 | bestyrelse |
Peter Christian Hansen | 17.06.1997 | 01.05.2014 | bestyrelse |
Paul Friis Nønnecke | 22.11.1996 | 22.03.2012 | bestyrelse |
Simon Bent Sørensen | 02.01.1985 | 19.01.2011 | bestyrelse |
Steen Gede | 02.01.1985 | 17.06.1997 | bestyrelse |
Niels Jørgen Soldbro | 02.01.1985 | 22.11.1996 | bestyrelse |
Hans Christian Dybvad Jensen | 02.01.1985 | 12.01.1996 | bestyrelse |
Preben Høyen Andersen | 02.01.1985 | 28.09.1994 | bestyrelse |
Steen Gede | 02.01.1985 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Torben Kaad Friis | 02.01.1985 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Freddi Erik Binau | 02.01.1985 | 04.07.1991 | bestyrelse |
Flemming Steen Frahm | 02.01.1985 | 26.07.1990 | bestyrelse |
Aksel Bjødstrup Andreasen | 02.01.1985 | 15.06.1989 | bestyrelse |