Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Dalgaard Svanholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Binavne: A/S IKF-INVEST, A/S IKF-FINANS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Direktion: Jesper Munck Loiborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-02 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: kfi@kfi.dk (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Legale ejere: A/S KFI-HOLDING (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Navne: A/S KFI-FINANS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-09-25 tilføjes Bestyrelse: Bo Rygaard (formand) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-09-25 fjernes Bestyrelse: Frits Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Holm Johansen (næstformand) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-12-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-12-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 fjernes Bestyrelse: Torben Kaad Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 tilføjes Direktion: Jesper Munck Loiborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-07-19 fjernes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Dalgaard Svanholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-03-22 fjernes Bestyrelse: Paul Friis Nønnecke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Kaad Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Bestyrelse: Simon Bent Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kfi@kfi.dk (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1997-06-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 fjernes Bestyrelse: Steen Gede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Bestyrelse: Paul Friis Nønnecke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Soldbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Dybvad Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Navne: A/S KFI-FINANS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1995-04-03 fjernes Navne: A/S IKF-FINANS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1995-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1995-03-10 tilføjes Vedtægter: 1995-03-10 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1994-09-28 fjernes Bestyrelse: Preben Høyen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Bestyrelse: Torben Kaad Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Bestyrelse: Freddi Erik Binau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Steen Frahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 fjernes Bestyrelse: Aksel Bjødstrup Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 tilføjes Binavne: A/S IKF-INVEST, A/S IKF-FINANS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1989-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1988-12-22 tilføjes Navne: A/S IKF-FINANS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-21 fjernes Navne: ApS LEJE-FINANS XVI/IKF (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1988-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Bestyrelse: Aksel Bjødstrup Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-02 tilføjes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-02 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-02 tilføjes Legale ejere: A/S KFI-HOLDING (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Navne: ApS LEJE-FINANS XVI/IKF (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Revisor: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 1985-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-03)