Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolaj Anders Mich Engdahl | 30.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Nikolaisen | 21.01.2019 | 30.09.2022 | adm. dir |
Jørn Uffe Bonnesen | 05.12.2018 | 21.01.2019 | adm. dir |
Jørn Uffe Bonnesen | 03.10.2018 | 04.12.2018 | direktør |
Palle Skov Jensen | 05.09.2005 | 03.10.2018 | adm. dir |
Karl Christian Skov Jensen | 10.08.1981 | 06.04.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Hother Sørensen | 20.06.2024 | formand |
Alex Gundersen | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Thomsen Hammershøj | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bo Christensen | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Pagaard Junker | 28.02.2023 | 20.06.2024 | formand |
Peter Brink Madsen | 26.04.2022 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Pagaard Junker | 26.04.2022 | 27.02.2023 | næstformand |
Jesper Sondrup Rosener | 05.12.2018 | 28.02.2023 | formand |
Ernst Broder Kier | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Østergaard Nielsen | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Carl Bøgh-Sørensen | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jann Dollerup Vig Jensen | 05.12.2018 | 04.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Uffe Bonnesen | 03.10.2018 | 05.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 09.02.2018 | 05.12.2018 | formand |
Tim Lund Larsen | 09.02.2018 | 05.12.2018 | næstformand |
Martin Sattrup Christensen | 20.05.2015 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Kristensen | 30.08.2012 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mads Henrik Ryder | 22.05.2012 | 28.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carl Henrik Jeppesen | 01.03.2012 | 28.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bager | 06.05.2011 | 09.02.2018 | formand |
Jesper Sondrup Rosener | 05.02.2009 | 01.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Boserup Lund | 28.05.2008 | 06.05.2011 | formand |
Anette Bruun Ladefoged | 28.12.2007 | 05.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sondrup Rosener | 28.12.2007 | 28.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bager | 08.05.2007 | 28.05.2008 | formand |
Niels Leth-Espensen | 13.11.2006 | 08.05.2007 | formand |
Kurt Møller | 05.09.2005 | 28.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jørgen Rosendahl | 05.09.2005 | 13.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Moth Jensen | 17.05.2004 | 05.09.2005 | formand |
Palle Skov Jensen | 10.08.1981 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anne Skov Meyerhoff | 10.08.1981 | 05.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Vestergaard | 10.08.1981 | 06.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karl Christian Skov Jensen | 10.08.1981 | 06.04.1994 | bestyrelsesmedlem |