Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
E.V.C.C. 99 ApS (CVR 21826995) | NORMAL | 29.06.1999 |
KIER HOLDING ApS (CVR 25504941) | NORMAL | 28.06.2000 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PROBUS FRISKO ApS (CVR 28483198) | NORMAL | 21.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Probus Frisko Holding A/S (CVR 41241179) | NORMAL | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Probus Vindegade A/S (CVR 42275026) | NORMAL | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Probus Rugårdsvej Odense ApS (CVR 39526131) | NORMAL | 20.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Fonden Danmarks Jernbanemuseum (CVR 38358960) | NORMAL | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Probus Gebauersgade ApS (CVR 39080729) | NORMAL | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Probus Tværkajen ApS (CVR 38506048) | NORMAL | 26.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
PROBUS Rosenbækken ApS (CVR 37643173) | NORMAL | 20.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Probus Godthåbsvej ApS (CVR 37375683) | NORMAL | 12.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Probus Godthåbsvej Holding ApS (CVR 37205613) | NORMAL | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JENSENS FOODS A/S (CVR 18455595) | NORMAL | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
KARL CHR. SKOV JENSEN A/S (CVR 66983714) | NORMAL | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FAMILIERESTAURANTER A/S (CVR 81684316) | NORMAL | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
JENSEN'S BØFHUS HOLDING A/S (CVR 25580540) | NORMAL | 05.12.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
JENSEN'S FOOD GROUP A/S (CVR 28707223) | NORMAL | 23.11.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
RIA 99 A/S (CVR 21778079) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.1999 | 29.05.2001 | formand |
KIKI ÅRHUS ApS (CVR 19004007) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.05.1996 | 12.06.2008 | formand |
Marketing CoOp DK A/S (CVR 18778688) | NORMAL | 01.09.1995 | 14.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
GLOBAL FACTORY SYSTEM A/S (CVR 18560909) | TVANGSOPLØST | 20.05.1995 | 23.04.1997 | bestyrelse |
F.C. TRADING A/S (CVR 16171697) | OPLØST EFTER FUSION | 23.12.1991 | 16.01.1996 | bestyrelse |
TELECENTER SYD A/S (CVR 10567297) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.1986 | 31.01.1997 | bestyrelse |
TELECOM ERHVERV A/S (CVR 10027306) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1985 | 23.04.1997 | bestyrelse |
MAJGAARD A/S (CVR 79083119) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.07.1985 | 01.09.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PROBUS FRISKO ApS (CVR 28483198) | NORMAL | 21.03.2022 | direktør |
Probus Frisko Holding A/S (CVR 41241179) | NORMAL | 21.03.2022 | direktør |
Probus Vindegade A/S (CVR 42275026) | NORMAL | 30.03.2021 | direktør |
Probus Rugårdsvej Odense ApS (CVR 39526131) | NORMAL | 20.09.2019 | direktør |
Probus Gebauersgade ApS (CVR 39080729) | NORMAL | 08.02.2018 | direktør |
Probus Tværkajen ApS (CVR 38506048) | NORMAL | 26.04.2017 | direktør |
PROBUS Rosenbækken ApS (CVR 37643173) | NORMAL | 07.11.2016 | direktør |
Probus City Ejendomme ApS (CVR 37095222) | NORMAL | 08.12.2015 | direktør |
KIER HOLDING ApS (CVR 25504941) | NORMAL | 28.06.2000 | direktør |
E.V.C.C. 99 ApS (CVR 21826995) | NORMAL | 29.06.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Marketing CoOp DK A/S (CVR 18778688) | NORMAL | 01.09.1995 | 01.09.1997 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET ODENSE CITY-PARKERING ApS (CVR 73443016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.1983 | 26.02.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ernst Broder Kier | 0 % | 0 % | 0 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ernst Broder Kier (antal: 30) | 19 | 2 | 6 | 3 |
Pct. | 63 % | 7 % | 20 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ernst Broder Kier (antal: 42) | 23 | 12 | 5 | 2 |
Pct. | 55 % | 29 % | 12 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |