Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SEK-Holding ApS (CVR 38600907) | NORMAL | 18.04.2017 |
Weddings4ever Aps (CVR 42450731) | NORMAL | 08.06.2021 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AMRSE HOLDING ApS (CVR 27724124) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2004 | 13.12.2004 |
KPK HOLDING 2 ApS (CVR 30811127) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.08.2007 | 22.11.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Tvilum A/S 2018 (CVR 39323702) | NORMAL | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Solgården Holding A/S (CVR 44472309) | NORMAL | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
P/S Vestervang 25-34 Invest (CVR 36938412) | NORMAL | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vestervang Invest af 2019 Holding A/S (CVR 40665676) | NORMAL | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Høgedalsparken ApS (CVR 40352406) | NORMAL | 15.03.2019 | formand |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 (CVR 30536908) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 (CVR 30537734) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 (CVR 30536967) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 36020865) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 (CVR 36399430) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 (CVR 36399562) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 (CVR 36411341) | NORMAL | 05.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
SIKA FOOTWEAR A/S (CVR 83257717) | NORMAL | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ranbo ApS (CVR 36893338) | NORMAL | 08.05.2015 | formand |
SALESBOOST ApS (CVR 35212191) | NORMAL | 03.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BLT 2016 A/S (CVR 38145150) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.10.2016 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
STEENS GROUP A/S (CVR 34487243) | NORMAL | 15.04.2015 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
GMB INDUSTRIPARKEN A/S (CVR 34716145) | NORMAL | 15.04.2015 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
KARL CHR. SKOV JENSEN A/S (CVR 66983714) | NORMAL | 30.08.2012 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
JENSEN'S BØFHUS HOLDING A/S (CVR 25580540) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2012 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
JENSEN'S BØFHUS A/S (CVR 13212538) | NORMAL | 30.08.2012 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jensens Bøfhus Holding A/S (CVR 81684316) | NORMAL | 30.08.2012 | 03.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
JENSEN'S FOOD GROUP A/S (CVR 28707223) | NORMAL | 30.08.2012 | 03.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
FRANCK A A/S (CVR 87129128) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelse |
KYPA INVEST A/S (CVR 24207110) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelse |
JENSEN'S DELI A/S (CVR 25191552) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelse |
SKOVEN EJENDOMME A/S (CVR 26377900) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2012 | 15.02.2016 | bestyrelse |
HiFi Klubben Danmark A/S (CVR 89837316) | NORMAL | 17.08.2012 | 31.05.2016 | formand |
SCANHEAT A/S (CVR 29613699) | NORMAL | 17.11.2009 | 14.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
CLA2808 ApS (CVR 10063167) | NORMAL | 02.03.2009 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
SOLUTION.COM A/S (CVR 29782105) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.11.2007 | 07.04.2017 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Weddings4ever Aps (CVR 42450731) | NORMAL | 08.06.2021 | direktør |
SEK-Holding ApS (CVR 38600907) | NORMAL | 18.04.2017 | direktør |
Estate Invest Aarhus ApS (CVR 38055992) | NORMAL | 29.09.2016 | direktør |
ARMSE INVEST ApS (CVR 31065208) | NORMAL | 20.10.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Armse Invest III ApS (CVR 42823236) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.2021 | 26.04.2022 | direktør |
Armse Invest II ApS (CVR 42799726) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.11.2021 | 02.11.2021 | direktør |
ANI Holding A/S (CVR 56039910) | NORMAL | 30.05.2011 | 31.05.2016 | adm. dir |
CLA2808 ApS (CVR 10063167) | NORMAL | 02.03.2009 | 31.05.2016 | direktør |
KPK HOLDING 2 ApS (CVR 30811127) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.08.2007 | 22.11.2007 | direktion |
KPK HOLDING ApS (CVR 30740262) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.08.2007 | 10.11.2010 | direktion |
HiFi Klubben Danmark A/S (CVR 89837316) | NORMAL | 31.08.2004 | 17.08.2012 | adm. dir |
AMRSE HOLDING ApS (CVR 27724124) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2004 | 13.12.2004 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Kristensen | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Kristensen (antal: 43) | 30 | 1 | 11 | 1 |
Pct. | 70 % | 2 % | 26 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Kristensen (antal: 56) | 31 | 12 | 9 | 4 |
Pct. | 55 % | 21 % | 16 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |