Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 31.05.1974 (18388
dage). |
Ingen historik.
Branche | Nedrivning (431100). |
Sidst opdateret den 14.07.2021 og
angivet som gældende fra 30.06.2021 (1191
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Nedrivning (431100) | 30.06.2021 | |
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) | 11.02.2020 | 29.06.2021 |
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 27.05.2015 | 10.02.2020 |
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) | 01.01.2008 | 26.05.2015 |
Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (512100) | 31.05.1974 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 13.12.2023 og
angivet som gældende fra 26.06.2023 (465
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
false | 26.06.2023 | |
true | 16.05.2019 | 25.06.2023 |
false | 25.08.1997 | 15.05.2019 |
Kontaktoplysninger | tina@gunnerlarsen.dk. |
Sidst opdateret den 29.04.2020 og
angivet som gældende fra 29.04.2020 (1618
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
tina@gunnerlarsen.dk | 29.04.2020 | |
edelgavevej5@outlook.com | 11.02.2020 | 28.04.2020 |
Telefonnummer | 44975552. |
Sidst opdateret den 01.04.2000 og
angivet som gældende fra 23.01.2000 (9020
dage). |
Ingen historik.
Navne | Gunner Larsen Nedrivning ApS. |
Sidst opdateret den 12.07.2021 og
angivet som gældende fra 30.06.2021 (1191
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Gunner Larsen Nedrivning ApS | 30.06.2021 | |
Edelgavevej 5 ApS | 08.02.2018 | 29.06.2021 |
Edelgavevej 5 A/S | 27.05.2015 | 07.02.2018 |
GUNNAR LARSEN & SØN A/S | 27.05.1997 | 26.05.2015 |
GUNNAR LARSEN & SØN ApS. FOURAGEHA NDEL OG VOGNMANDSFORRETNING | 31.05.1974 | 26.05.1997 |
Binavne | Gunnar Larsen & Søn ApS. |
Sidst opdateret den 09.02.2018 og
angivet som gældende fra 09.02.2018 (2428
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Gunnar Larsen & Søn ApS | 09.02.2018 | |
GLS INTERNATIONAL A/S | 25.08.1997 | 08.02.2018 |
RØNNEBÆKS FABRIKKER, NÆSTVED A/S | 25.08.1997 | 08.02.2018 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af direktøren. |
Sidst opdateret den 09.02.2018 og
angivet som gældende fra 09.02.2018 (2428
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| direktøren |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktøren | 09.02.2018 | |
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse | 18.01.2012 | 08.02.2018 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Beierholm
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:32895468
Beskrivelse af revisor:Statsaut. revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.