Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hove Mølle Holding ApS (CVR 41102691) | NORMAL | 15.07.2021 | 10,00-14,99% | 50,00 % |
Joakim Larsen Holding ApS (CVR 42526436) | NORMAL | 15.07.2021 | 33,33-49,99% | 20,00 % |
Kristian Løvgren Larsen Holding ApS (CVR 42529842) | NORMAL | 15.07.2021 | 33,33-49,99% | 20,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hove Mølle Holding ApS (CVR 41102691) | 28.01.2020 | 14.07.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Birgit Marie Larsen | 31.05.1974 | 28.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |