Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Løvgren Larsen(virk.: 10) Reelle ejere | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Birgit Marie Larsen(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Joakim Gunner Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Jeppe Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Larsen(virk.: 1) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Westberg Løvgren Larsen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Poul Erik Løvgren Larsen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Lars Løvgren Larsen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Jørgen Bruun Nielsen(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Martin Bank(virk.: 46) | 2,17 % | 10,87 % | 19,57 % | 28,26 % |
Annette Marie Løvgren Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carl Gunner Vilhelm Larsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carl Aage Løvgren Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Brandt(virk.: 46) | 14,29 % | 16,67 % | 28,57 % | 50,00 % |
Poul Iver Jørgensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,99 % | 7,64 % | 12,58 % | 20,31 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birgit Marie Larsen | 01.01.2007 | Edelgavevej 5, 2765 Smørum |
Peter Løvgren Larsen | 01.01.2007 | Hove Møllevej 19, 2765 Smørum |
Tina Larsen | 01.01.2007 | Hove Møllevej 19, 2765 Smørum |
Joakim Gunner Løvgren Larsen | 01.04.2019 | Hove Møllevej 19, 2765 Smørum |
Kristian Jeppe Løvgren Larsen | 01.09.2021 | Falkoner Alle 31, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carl Aage Løvgren Larsen | ||
Jørn Martin Bank | 01.01.2007 | Herslev Bygade 17, 4000 Roskilde |
Thomas Westberg Løvgren Larsen | 01.01.2007 | Smørum Bygade 2, 2765 Smørum |
Lars Løvgren Larsen | 01.01.2007 | Stormarksvej 2, 4040 Jyllinge |
Poul Iver Jørgensen | ||
Henrik Brandt | 01.04.2016 | Alme Englodsvej 9, 3230 Græsted |
Annette Marie Løvgren Larsen | 01.04.2019 | Havebo 4C, 2500 Valby |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Blue Event Service & Handel | 37578789 | Aktiv | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Brdr. Olivers auto | 40767711 | Aktiv | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
GLS Foder ApS | 34461104 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
Gunner Larsen & Søn v/Peter Løvgren Larsen | 26871077 | Aktiv | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
Gunner Larsen Nedrivning ApS | 49384513 | NORMAL | Nedrivning (431100) |
Lille Edelgave v/Birgit Larsen | 27242898 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | nan (km) | Edelgavevej 5, 2765 Smørum | Edelgavevej 5, 2765 Smørum |
19.03.2021 | nan (km) | Edelgavevej 5, 2765 Smørum | Edelgavevej 5, 2765 Smørum |
Gunner Larsen Nedrivning ApS. |
Sidst opdateret den 12.07.2021 og angivet som gældende fra 30.06.2021 (1191 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GUNNER KJELDSEN | 16819735 |
Gunner Kjeldsen | 26666929 |
GUNNER KRISTENSEN HOLDING ApS | 35407103 |
Gunner Larsen & Søn v/Peter Løvgren Larsen | 26871077 |
Gunner Larsen Nedrivning ApS | 49384513 |
GUNNER LAURITS PILEGÅRD | 54513410 |
Gunner Nielsen | 28941315 |
Gunner Nielsen | 43696173 |
GUNNER NIELSEN | 76721815 |
GUNNER PAULSEN | 11312349 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Løvgren Larsen(virk.: 10) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Birgit Marie Larsen(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Joakim Gunner Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Jeppe Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tina Larsen(virk.: 1) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 9 % | 43 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Westberg Løvgren Larsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Poul Erik Løvgren Larsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Lars Løvgren Larsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Jørgen Bruun Nielsen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 14 | 33 | 2 |
Jørn Martin Bank(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Annette Marie Løvgren Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Carl Gunner Vilhelm Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carl Aage Løvgren Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Brandt(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 21 | 15 | 0 |
Poul Iver Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
Pct. | 32 % | 0 % | 1 % | 27 % | 37 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Løvgren Larsen(virk.: 10) Reelle ejere | 8 | 2 | 2 | 3 |
Birgit Marie Larsen(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 7 | 1 | 1 |
Joakim Gunner Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kristian Jeppe Løvgren Larsen(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tina Larsen(virk.: 1) Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 15 | 12 | 3 | 10 |
Pct. | 38 % | 30 % | 8 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Westberg Løvgren Larsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 2 | 2 | 2 |
Poul Erik Løvgren Larsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 1 | 2 |
Lars Løvgren Larsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 4 | 1 | 3 |
Jørgen Bruun Nielsen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 60 |
Jørn Martin Bank(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 43 | 5 | 1 | 8 |
Annette Marie Løvgren Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 2 | 0 |
Carl Gunner Vilhelm Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Carl Aage Løvgren Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Brandt(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 12 | 0 | 5 |
Poul Iver Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 114 | 31 | 8 | 80 |
Pct. | 49 % | 13 % | 3 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |