Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Balleby Jensen(virk.: 110) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 2,73 % | 3,64 % | 4,55 % |
Martin Jørgensen(virk.: 58) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulrik Nicolai Jungersen(virk.: 104) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0,96 % | 1,92 % | 3,85 % |
Carsten Yde Hemme(virk.: 29) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Normann(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 1,10 % | 1,64 % | 2,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,33 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Yde Hemme | 18.01.2014 | Frændevej 26, 2870 Dyssegård |
Erik Balleby Jensen | 01.06.2019 | Sundkaj 91, 2150 Nordhavn |
Ulrik Nicolai Jungersen | 25.03.2020 | Hammershøjvej 3, 2980 Kokkedal |
Henrik Normann | 30.10.2020 | Dreyersvej 13, 2960 Rungsted Kyst |
Martin Jørgensen | 08.07.2024 | Lindevej 12, 1877 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Thøger Hansen | 01.03.2021 | Parallelvej 1B, 3070 Snekkersten |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BEACH HOLDING ApS | 30081978 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Capidea Management ApS | 39144735 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
TopCap RPG ApS | 44465795 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ValRimia Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 43992139 | NORMAL | Værdipapir- og varemægling (661200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.10.2018 | 0,00 (km) | Store Kongensgade 118, 1264 København K | Store Kongensgade 118, 1264 København K |
18.03.2019 | 0,00 (km) | Store Kongensgade 118, 1264 København K | Store Kongensgade 118, 1264 København K |
16.08.2024 | 0,29 (km) | Store Kongensgade 118, 1264 København K | Grønningen 25, 1270 København K |
Capidea Management ApS. |
Sidst opdateret den 19.07.2019 og angivet som gældende fra 09.07.2019 (1907 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Capidea Kapital IV K/S | 43583514 |
CAPIDEA KOMPLEMENTAR II ApS | 34227225 |
Capidea Komplementar III ApS | 39170388 |
Capidea Komplementar IV ApS | 43547526 |
Capidea Management ApS | 39144735 |
CAPIDECO ApS | 31251583 |
CAPIFECT HOLDING APS | 32162460 |
CAPI Holding ApS | 42177237 |
Capii | 37800392 |
CAPI INVEST 2008 ApS | 30516958 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Balleby Jensen(virk.: 110) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 62 | 0 | 0 | 5 | 39 | 4 |
Martin Jørgensen(virk.: 58) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ulrik Nicolai Jungersen(virk.: 104) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 57 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3 |
Carsten Yde Hemme(virk.: 29) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Henrik Normann(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 2 % | 30 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 |
Pct. | 55 % | 0 % | 0 % | 3 % | 37 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Balleby Jensen(virk.: 110) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 94 | 42 | 0 | 30 |
Martin Jørgensen(virk.: 58) Adm. Dir., Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 49 | 33 | 0 | 10 |
Ulrik Nicolai Jungersen(virk.: 104) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 74 | 49 | 0 | 32 |
Carsten Yde Hemme(virk.: 29) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere | 19 | 10 | 0 | 7 |
Henrik Normann(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 58 | 32 | 0 | 5 |
Sum | 294 | 166 | 0 | 84 |
Pct. | 54 % | 31 % | 0 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 48 | 29 | 0 | 20 |
Pct. | 49 % | 30 % | 0 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |