Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Binavne | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Navne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, st., 1270 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPIDEA MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPIDEA KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2022-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Kapital IV K/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Komplementar IV ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Co-Invest IV K/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Invest IV K/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Management ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2024-06-13 tilføjes Direktion: Erik Balleby Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Direktion: Martin Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Yde Hemme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Direktion: Carsten Yde Hemme (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive og varetage administrationen af Capidea Kapital II K/S og Capidea Kapital III K/S samt eventuelt at etablere, rådgive og administrere et eller flere yderligere kommanditselskaber. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 60.810,00 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Legale ejere: Capidea Management ApS, Carsten Yde Hemme, PWH Invest ApS, ISJO ApS, SPRING ROAD ApS, BEACH HOLDING ApS, CYH3216 Holding ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Legale ejere: JTH ApS, Capidea Management ApS, Carsten Yde Hemme (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Legale ejere: ISJO ApS, BEACH HOLDING ApS, PWH Invest ApS, SPRING ROAD ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Jørgensen, Ulrik Nicolai Jungersen, Erik Balleby Jensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 fjernes Reelle ejere: Martin Jørgensen, Ulrik Nicolai Jungersen, Erik Balleby Jensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Vedtægter: 2023-03-16 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Binavne: Capidea Management III ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Jens Thøger Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2019-07-09 tilføjes Binavne: Capidea Management III ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2019-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive og varetage administrationen af Capidea Kapital K/S, Capidea Kapital II K/S og Capidea Kapital III K/S samt eventuelt at etablere, rådgive og administrere et eller flere yderligere kommanditselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: Capidea Management ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-08 fjernes Navne: Capidea Management III ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-06-11 tilføjes Legale ejere: SPRING ROAD ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2019-06-10 fjernes Legale ejere: EBJ II ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Thøger Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2017-12-07 tilføjes Direktion: Jens Thøger Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2017-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive og varetage administrationen af Capidea Kapital III K/S samt eventuelt at etablere, rådgive og administrere et eller flere yderligere kommanditselskaber (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-07 (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: EBJ II ApS, ISJO ApS, BEACH HOLDING ApS, PWH Invest ApS, JTH ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: Capidea Management III ApS (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Stiftere: PWH Invest ApS, JTH ApS, ISJO ApS, EBJ II ApS, BEACH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)