Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Jung Iversen | 07.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Reedtz Durhuus | 26.04.2021 | 07.05.2024 | direktør |
Anders Marcus | 26.09.2016 | 26.04.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Falk | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jensen | 26.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Iversen | 26.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frede Hansen Møller | 26.04.2021 | 04.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Iversen | 27.03.2020 | 25.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Rørbæk Vestergaard | 31.05.2018 | 26.04.2021 | formand |
Jørn Falk | 16.03.2017 | 27.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 26.09.2016 | 26.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 26.09.2016 | 31.05.2018 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 26.09.2016 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |