Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KJV A/S (CVR 79012513) | NORMAL | 25.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
K/S Obton Solenergi Pluton (CVR 38047191) | NORMAL | 26.04.2021 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SERMAN & TIPSMARK A/S (CVR 21363839) | NORMAL | 25.01.2022 | 29.04.2022 | formand |
SERMAN & TIPSMARK A/S (CVR 21363839) | NORMAL | 15.05.2020 | 24.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
K/S Obton Solenergi Pluton (CVR 38047191) | NORMAL | 27.03.2020 | 25.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
BELFOR Denmark A/S (CVR 19440834) | NORMAL | 02.12.2019 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
SSG PARTNERS A/S (CVR 34582440) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2019 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
SSG GROUP A/S (CVR 34599165) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2019 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Obton Solenergi Pluton Komplementaranpartsselskab (CVR 38045768) | NORMAL | 26.04.2021 | direktør |
Uffe Iversen Holding ApS (CVR 37151173) | NORMAL | 01.10.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ahlsell Danmark A/S (CVR 42997811) | NORMAL | 13.05.2020 | 01.03.2023 | direktør |
SSG HoldCo A/S (CVR 38620665) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.2020 | 28.02.2020 | direktør |
BELFOR Denmark A/S (CVR 19440834) | NORMAL | 01.09.2014 | 28.02.2020 | direktør |
SSG PARTNERS A/S (CVR 34582440) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2014 | 28.02.2020 | direktør |
SSG GROUP A/S (CVR 34599165) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2014 | 28.02.2020 | direktør |
COMPASS GROUP DANMARK A/S (CVR 81093628) | NORMAL | 30.09.2013 | 15.10.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Uffe Iversen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Uffe Iversen (antal: 14) | 10 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 71 % | 0 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Uffe Iversen (antal: 19) | 8 | 8 | 2 | 1 |
Pct. | 42 % | 42 % | 11 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |