Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 tilføjes Bestyrelse: Jørn Falk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-05-07 tilføjes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Trine Reedtz Durhuus (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 fjernes Bestyrelse: Frede Hansen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 tilføjes Bestyrelse: Frede Hansen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-25 fjernes Bestyrelse: Uffe Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Trine Reedtz Durhuus (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 tilføjes Bestyrelse: Uffe Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-03-27 fjernes Bestyrelse: Jørn Falk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Rørbæk Vestergaard (formand) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-03-16 tilføjes Bestyrelse: Jørn Falk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2017-03-16 fjernes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-16 tilføjes Reelle ejere: Jørn Falk (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-03-16 fjernes Reelle ejere: Jørn Falk (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Søren Stier, Willem Douglas Moerkerk (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-13 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: Uffe Iversen, Thomas Jensen, Michael Jacobsen, Jacob Hahn Michelsen, Jørn Falk (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-12 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-10 tilføjes Legale ejere: Heine Dinesen Kørschen (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Frede Hansen Møller (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-09-26 tilføjes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-09-26 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Frankrig. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-26 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Interessenter: Obton Solenergi Pluton Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-09-26 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Pluton (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-09-26 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-26 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-29)