Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicolaj Reffstrup(virk.: 28) | 7,14 % | 7,14 % | 10,71 % | 17,86 % |
Mette Harrestrup(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Christiansen(virk.: 64) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nikolai Bo Klausen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 16,67 % | 33,33 % |
Eva Franck-Kruse(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peder Michael Anker Pruzan-Jørgensen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Kragh Rasmussen(virk.: 14) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Jens Wittrup Willumsen(virk.: 75) | 5,33 % | 6,67 % | 13,33 % | 16,00 % |
Thomas Klausen(virk.: 22) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Niels Eskildsen(virk.: 14) | 0 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Kigge Mai Hvid(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Kampp Berliner(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Obel Jørgensen(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Johannes Lundsgaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,82 % | 3,38 % | 5,35 % | 6,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Kragh Rasmussen | 31.08.1996 | Lykkevej 5, 2920 Charlottenlund |
Mette Harrestrup | 01.02.2006 | Gunløgsgade 51, 2300 København S |
Kigge Mai Hvid | 01.01.2007 | Reventlowsgade 28, 1651 København V |
Jens Wittrup Willumsen | 01.01.2007 | Østerskov Krat 3, 2950 Vedbæk |
Michael Christiansen | 01.02.2007 | Tulstrupvej 92A, 3230 Græsted |
Jens Obel Jørgensen | 01.12.2007 | E Christensens Vej 100, 7430 Ikast |
Thomas Klausen | 01.08.2009 | Rugvænget 81, 7400 Herning |
Niels Eskildsen | 01.12.2009 | Strandvejen 247K, 2920 Charlottenlund |
Eva Franck-Kruse | ||
Jens Johannes Lundsgaard | ||
Claus Bjørn Billehøj | 01.07.2016 | Brøndsteds Alle 7, 1803 Frederiksberg C |
Nikolai Bo Klausen | 01.12.2017 | Hellerupvej 8, 2900 Hellerup |
Peder Michael Anker Pruzan-Jørgensen | 01.07.2019 | Strandgade 14, 1401 København K |
Nicolaj Reffstrup | 30.11.2019 | Rosenvængets Allé 43, 2100 København Ø |
Jacob Kampp Berliner | 01.12.2020 | Sankt Knuds Vej 14, 1903 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (39) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER | 16007870 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
ANDEL v/Rasmus Rune Nielsen | 37665266 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Andel v/Britt Gundersen | 35756507 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Andel v/Ingeborg Hau | 39773767 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Archi Brains IVS | 36957387 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Byens Netværk | 19052702 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Byggesocietetet for Danmark | 37019410 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS | 40213880 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
CWARE ApS | 41357932 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Coastgrass I/S | 41359544 | Aktiv | Fremstilling af plastemballage (222200) |
Copenhagen Fashion Week (fond) | 41627212 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Corner Nordisk ApS | 39159066 | NORMAL | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
DRAW STUDIO IVS | 39636778 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Danske Guldsmede og Urmagere | 21262811 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
DistanceRunning.dk | 34963592 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Fonden for Danske Guldsmede og Urmagere | 29619441 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Freemi ApS | 37074462 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING | 11591701 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
GULDSMEDEFAGETS FÆLLESRÅD | 63036919 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Global Fashion Agenda (fond) | 41627239 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
Green Island ApS | 40359966 | NORMAL | Varmeforsyning (353000) |
Guld- og Sølvvarefabrikantforeningen | 41758538 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
HITACHI EUROPE LIMITED, FILIAL AF HITACHI EUROPE LIMITED, ENGLAND | 36407042 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Jesper Kusk Arkitekter | 40735348 | Aktiv | Arkitektvirksomhed (711100) |
Knowledge Gate Group IVS | 40302549 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
LODIGE SCANDINAVIA ApS | 33867611 | NORMAL | Installation af industrimaskiner og -udstyr (332000) |
Loftbolig A/S | 39586444 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Lödige Systems GmbH | 35439277 | Aktiv | Installation af industrimaskiner og -udstyr (332000) |
Nordic Fashion Association | 35318763 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
PUBLIC Danmark ApS | 40358919 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Peter Kjær Arkitekter | 29104506 | Aktiv | Arkitektvirksomhed (711100) |
Phinder ApS | 41653175 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Phinder Holding ApS | 41629177 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Pluto Technologies ApS | 39665972 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Property and Investment Denmark S/I | 40073876 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
STEENSEN VARMING ApS | 34488835 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Simply Brand Design A/S | 34626626 | NORMAL | Anden reklamevirksomhed (731190) |
andel v/Signe Bjerregaard | 35569715 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
andelcph ivs | 39425440 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.04.2018 | 0,09 (km) | Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K | Bryghuspladsen 8, 1473 København K |
27.06.2018 | 0,09 (km) | Bryghuspladsen 8, 1473 København K | Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.01.2021 og angivet som gældende fra 22.05.2018 (963 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Global Family Partners ApS | 38964542 |
GLOBAL FARM FINANCE S.M.B.A. | 32363822 |
GLOBAL FARMING ApS | 30894987 |
Global Fashion Agenda (fond) | 41627239 |
Global Fashion Agenda A/S | 37150304 |
Global Fashion Group ApS | 35255362 |
Global Fellowship of Christian Youth | 41024925 |
Global Fermentation ApS | 40611126 |
Global finans ApS | 41644117 |
Global FinReg A/S | 38962639 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolaj Reffstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Mette Harrestrup(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Michael Christiansen(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Nikolai Bo Klausen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Eva Franck-Kruse(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Peder Michael Anker Pruzan-Jørgensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Michael Kragh Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Jens Wittrup Willumsen(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden. | 45 | 0 | 2 | 10 | 16 | 2 |
Thomas Klausen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Niels Eskildsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Kigge Mai Hvid(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jacob Kampp Berliner(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jens Obel Jørgensen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Jens Johannes Lundsgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 1 % | 6 % | 26 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicolaj Reffstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 14 | 1 | 8 |
Mette Harrestrup(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 4 | 1 |
Michael Christiansen(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 59 | 4 | 1 | 13 |
Nikolai Bo Klausen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 1 |
Eva Franck-Kruse(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 1 | 0 |
Peder Michael Anker Pruzan-Jørgensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 0 | 4 |
Michael Kragh Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 2 | 0 | 5 |
Jens Wittrup Willumsen(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 11 | 0 | 13 |
Thomas Klausen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 6 | 0 | 8 |
Niels Eskildsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 5 | 0 | 11 |
Kigge Mai Hvid(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 1 | 13 |
Jacob Kampp Berliner(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 8 | 0 | 23 |
Jens Obel Jørgensen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 11 | 0 | 5 |
Jens Johannes Lundsgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 3 |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 3 | 0 | 7 |
Sum | 284 | 75 | 10 | 115 |
Pct. | 59 % | 15 % | 2 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |