Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Climaid ApS (CVR 38345486) | NORMAL | 12.07.2022 | formand |
Property Tech Investors ApS (CVR 42519855) | NORMAL | 05.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tector ApS (CVR 40984518) | NORMAL | 29.03.2022 | 09.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Climaid ApS (CVR 38345486) | NORMAL | 09.10.2019 | 11.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
BETTERHOME ApS (CVR 36411384) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.04.2017 | 29.01.2018 | formand |
Design Society (fond) (CVR 36994126) | NORMAL | 01.10.2016 | 31.01.2020 | formand |
Dansk Design Center ApS (CVR 37287121) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2016 | 17.01.2020 | formand |
BETTERHOME ApS (CVR 36411384) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 17.04.2017 | næstformand |
Dansk Design Center ApS (CVR 37287121) | OPLØST EFTER FUSION | 25.11.2015 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dansk Design Center (CVR 26714591) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2015 | 27.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
BETTERHOME ApS (CVR 36411384) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.10.2014 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
VELSERV A/S (CVR 15512172) | OPLØST EFTER FUSION | 15.09.2008 | 14.03.2018 | bestyrelse |
HOMECONTROL A/S (CVR 26914647) | NORMAL | 15.09.2008 | 09.03.2018 | formand |
F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S (CVR 66920216) | NORMAL | 26.05.2004 | 21.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
VELUX DANMARK A/S (CVR 46911415) | NORMAL | 08.07.1998 | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
VELUX DANMARK A/S (CVR 46911415) | NORMAL | 28.04.1998 | 28.03.2006 | næstformand |
AFVIKLINGSAKTIESELSKABET AF 2. APRIL 1993 (CVR 12634447) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1989 | 10.02.1994 | bestyrelse |
FBK REKLAMEBUREAU A/S (CVR 10049237) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.1985 | 04.02.2000 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
purpose@heart ApS (CVR 39535270) | NORMAL | 30.04.2018 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FBK REKLAMEBUREAU A/S (CVR 10049237) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.1985 | 04.02.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Kragh Rasmussen | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Kragh Rasmussen (antal: 16) | 8 | 2 | 6 | 0 |
Pct. | 50 % | 13 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Kragh Rasmussen (antal: 25) | 18 | 2 | 4 | 1 |
Pct. | 72 % | 8 % | 16 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |