Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Delfer | 01.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sune Knudsen | 17.01.2020 | 29.02.2024 | direktør |
Christian Charles Bason | 17.01.2020 | 31.10.2023 | adm. dir |
Christian Charles Bason | 19.08.2015 | 16.01.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Rahlf Hauptmann | 17.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Søltoft | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Graversen | 04.05.2023 | næstformand |
Thomas Madsen-Mygdal | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Lysgaard Vind | 29.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lene Tanggaard Pedersen | 23.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Haustrup Hermansen | 02.03.2020 | formand |
Lotte Lyngsted Jepsen | 27.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torsten Asbjørn Andersen | 01.06.2021 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Højgaard Thøgersen | 17.03.2021 | 31.01.2023 | næstformand |
Anders Søndergaard Larsen | 01.01.2021 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Line Nørbæk | 02.03.2020 | 10.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Graversen | 28.01.2020 | 03.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frelle-Petersen | 28.01.2020 | 31.12.2020 | næstformand |
Mads Harald Morten Quistgaard | 27.01.2020 | 31.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Højgaard Thøgersen | 23.01.2020 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Line Nørbæk | 01.05.2019 | 01.03.2020 | næstformand |
Thomas Klausen | 01.01.2019 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Diana Arsovic Hareskov Nielsen | 20.02.2018 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Line Nørbæk | 01.02.2018 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kragh Rasmussen | 01.10.2016 | 31.01.2020 | formand |
Claus Bjørn Billehøj | 20.09.2015 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Wittrup Willumsen | 19.08.2015 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Eskildsen | 19.08.2015 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Johannes Lundsgaard | 19.08.2015 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Mikkelgaard-Jensen | 19.08.2015 | 15.06.2016 | formand |