Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Jan Formann Kristensen | 01.07.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Kirkegaard | 23.10.2023 | 01.07.2024 | adm. dir |
Mads Kirkegaard | 19.09.2016 | 22.10.2023 | direktør |
Michael Betto Vibe Fiorini | 13.05.2016 | 19.09.2016 | direktør |
Ronnie Kandler | 09.05.2016 | 13.05.2016 | direktør |
Bent Kemplar | 11.12.2014 | 09.05.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Kirkegaard | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Denkov | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Axel Ola Elmqvist | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Damgaard | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tove Feld | 04.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Handeland | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Friis Knudsen | 31.03.2023 | formand |
Magnus Malmström | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Sørensen | 31.03.2023 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marcus Johannes Cornelis de Jong | 31.03.2021 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Laursen | 20.12.2018 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Matthias Albert Harmen Schubert | 20.12.2018 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Kveim Lie | 19.09.2016 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Knud Andersen | 19.09.2016 | 31.03.2023 | formand |
Erik Göran Mikael Strandberg | 13.05.2016 | 20.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Frank Virenfeldt Nielsen | 13.05.2016 | 13.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bechmann | 13.05.2016 | 19.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Greger Gravdal | 13.05.2016 | 19.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Betto Vibe Fiorini | 13.05.2016 | 19.09.2016 | formand |