Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Kapital | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Allan Jan Formann Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Mads Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POLYTECH A/S. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2018-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Polytech Lightning A/S. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PolyTech Manufacturing A/S. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2019-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PolyTech Test & Validation A/S. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-08 tilføjes Bestyrelse: Andreas Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-08 fjernes Bestyrelse: Bjarne Kveim Lie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-08 tilføjes Vedtægter: 2024-03-08 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 75, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-10-27 tilføjes Binavne: VC VIII Polytech Holding ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Mads Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-10-22 fjernes Direktion: Mads Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-23 tilføjes Navne: Polytech Group ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-22 fjernes Navne: VC VIII Polytech Holding ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Bestyrelse: Tove Feld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Kasper Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Knud Andersen (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 101.334,20 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Vedtægter: 2023-03-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-07-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Marcus Johannes Cornelis de Jong (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Bestyrelse: Marcus Johannes Cornelis de Jong (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: Matthias Albert Harmen Schubert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: Euros Bidco AB (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: VC VIII Polytech Holding Norge AS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-01-15 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie, Lars Bjørn Thoresen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 101.333,20 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Bestyrelse: Matthias Albert Harmen Schubert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2018-12-20 fjernes Bestyrelse: Erik Göran Mikael Strandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: VC VIII Polytech Holding Norge AS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-07-02 fjernes Legale ejere: ASFV127 AS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 tilføjes Vedtægter: 2017-09-15 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-07-04 tilføjes Vedtægter: 2017-07-04 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: ASFV127 AS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: ASFV127 AS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-03-13 fjernes Bestyrelse: Frank Virenfeldt Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Vedtægter: 2017-02-22 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-09-19 tilføjes Bestyrelse: Knud Andersen (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2016-09-19 fjernes Bestyrelse: Michael Betto Vibe Fiorini (formand) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Mads Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-09-19 fjernes Direktion: Michael Betto Vibe Fiorini (direktør) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 37, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-13 tilføjes Bestyrelse: Michael Betto Vibe Fiorini (formand) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Michael Betto Vibe Fiorini (direktør) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-05-13 fjernes Direktion: Ronnie Kandler (direktør) (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-09 tilføjes Direktion: Ronnie Kandler (direktør) (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-09 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2016-05-13 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie, Lars Bjørn Thoresen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: VC VIII Polytech Holding ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-05-10 fjernes Navne: KR 1783 ApS (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-06 tilføjes Legale ejere: ASFV127 AS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2014-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: KR 1783 ApS (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2014-12-11 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)