Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Seifert(virk.: 67) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
David Kevin Green(virk.: 10) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,73 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Christian Melgaard(virk.: 190) | 20,00 % | 27,89 % | 27,89 % | 41,58 % |
Kim Nielsen(virk.: 100) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjørn Allentoft(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Colding-Jørgensen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Østrup Møller(virk.: 99) | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % |
Bo Heide-Ottosen(virk.: 40) | 0 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) | 6,78 % | 6,78 % | 8,47 % | 8,47 % |
Ole Markussen(virk.: 53) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,89 % |
Benny Buchardt Andersen(virk.: 82) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Dahl Jeppesen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Birkman Sture Madsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,04 % | 8,29 % | 8,43 % | 12,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rikke Lykke Talchow | 15.11.2015 | Klareboderne 6, 1115 København K |
David Kevin Green | 12.12.2020 | Strandlodsvej 25H, 2300 København S |
Mette Seifert | 28.12.2020 | Søvej 8B, 2880 Bagsværd |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Benny Buchardt Andersen | 01.01.2007 | Johansgade 2, 4690 Haslev |
Ole Markussen | 01.10.2012 | Gammel Bagsværdvej 56, 2800 Kongens Lyngby |
Morten Østrup Møller | 25.08.2014 | Oldfuxvej 16, 2400 København NV |
Hans Christian Melgaard | 14.09.2015 | Hummeltoften 11B, 2830 Virum |
Thomas Colding-Jørgensen | 27.01.2017 | Skovvej 68, 2920 Charlottenlund |
Henrik Dahl Jeppesen | 01.01.2018 | Fredsvej 12, 2840 Holte |
Finn Birkman Sture Madsen | 01.09.2019 | Sandbygårdvej 7, 2700 Brønshøj |
Sonny Hoffmann Nielsen | 28.04.2021 | Danas Plads 21, 1915 Frederiksberg C |
Bjørn Allentoft | 25.02.2022 | Kongevejen 440, 2840 Holte |
Kim Nielsen | 01.05.2022 | Søgade 18B, 4180 Sorø |
Bo Heide-Ottosen | 01.10.2022 | Lille Kongensgade 4, 1074 København K |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DEAS Asset Management A/S | 43181114 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
DEAS Asset Management Invest DK I ApS | 42608564 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
DEAS Fund Management DK A/S | 35485775 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
DEAS HOLDING A/S | 34455902 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dane BidCo ApS | 36919841 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dane MidCo ApS | 36919787 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dane TopCo ApS | 36919612 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Educatius Denmark ApS | 32552218 | NORMAL | Rejsearrangører (791200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.09.2024 | 7,66 (km) | Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg | Vestergade 29, 1456 København K |
DEAS Fund Management DK A/S. |
Sidst opdateret den 06.04.2022 og angivet som gældende fra 22.03.2022 (911 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DEAS Ejendomsudvikling A/S | 37191337 |
DEAS FACILITY SERVICES A/S | 20283416 |
Deas fodterapi | 38815563 |
DEAS Fund Management A/S | 35485775 |
DEAS Fund Management DK A/S | 35485775 |
DEAS Group A/S | 20283416 |
DEAS HOLDING A/S | 34455902 |
DeaSigns | 38979655 |
DEAS INVEST A/S | 21378712 |
DEAS INVEST I A/S | 21378712 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Seifert(virk.: 67) Bestyrelsesmedlem, Formand | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) Bestyrelsesmedlem | 55 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 |
David Kevin Green(virk.: 10) Adm. Dir. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 1 % | 3 % | 24 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Christian Melgaard(virk.: 190) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 79 | 69 | 15 |
Kim Nielsen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
Bjørn Allentoft(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Thomas Colding-Jørgensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Morten Østrup Møller(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden. | 53 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 |
Bo Heide-Ottosen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 |
Ole Markussen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Benny Buchardt Andersen(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden. | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Henrik Dahl Jeppesen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Finn Birkman Sture Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 104 | 0 | 1 | 5 | 39 | 12 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 12 % | 36 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Seifert(virk.: 67) Bestyrelsesmedlem, Formand | 27 | 54 | 0 | 15 |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) Bestyrelsesmedlem | 75 | 56 | 0 | 6 |
David Kevin Green(virk.: 10) Adm. Dir. | 0 | 12 | 0 | 0 |
Sum | 102 | 122 | 0 | 21 |
Pct. | 42 % | 50 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Christian Melgaard(virk.: 190) Ikke aktiv i virksomheden | 134 | 123 | 3 | 10 |
Kim Nielsen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 56 | 1 | 17 |
Bjørn Allentoft(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 1 | 2 | 12 |
Thomas Colding-Jørgensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 9 | 1 | 2 |
Morten Østrup Møller(virk.: 99) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 58 | 0 | 19 |
Bo Heide-Ottosen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 17 | 0 | 10 |
Sonny Hoffmann Nielsen(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 66 | 12 | 0 | 7 |
Ole Markussen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 13 | 0 | 10 |
Benny Buchardt Andersen(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 64 | 1 | 7 |
Henrik Dahl Jeppesen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 20 | 1 | 7 |
Finn Birkman Sture Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 472 | 374 | 9 | 101 |
Pct. | 49 % | 39 % | 1 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |