Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bispebjerg Forvaltning ApS (CVR 38784935) | NORMAL | 01.07.2017 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSE (CVR 69218016) | NORMAL | 07.11.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DALGAS HAVE I/S (CVR 19995844) | NORMAL | 22.02.2021 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet Munken (CVR 11826318) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendoms-Partnerselskabet Søborg Huse (CVR 12940912) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg (CVR 19716112) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101 (CVR 19716414) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse (CVR 25136411) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken (CVR 64044117) | NORMAL | 15.12.2020 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET LYNGHOLMPARK P/S (CVR 33264267) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET DAMBAKKEN P/S (CVR 33264275) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET STRANDBJERG P/S (CVR 33264305) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SANKT GERTRUDSSTRÆDE P/S (CVR 33264321) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET RUNDFORBIPARKEN P/S (CVR 33264348) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET RÅDHUSVEJ P/S (CVR 33264356) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET ROSAVEJ P/S (CVR 33264364) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET RANDERSGADE P/S (CVR 33264372) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET KLOSTERENGEN P/S (CVR 33264380) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET KLOSTERHAVEN P/S (CVR 33264402) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET HENRIETTEVEJ P/S (CVR 33264437) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET HELLERUPVEJ P/S (CVR 33264445) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET GYVELHOLM P/S (CVR 33264453) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET DUEMOSEPARK P/S (CVR 33264461) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET ANNASVEJ P/S (CVR 33264526) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SØNDRE FASANVEJ P/S (CVR 33264542) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SKYLLEBAKKE HAVN P/S (CVR 33264550) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET RYTTERPARKEN P/S (CVR 33264593) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2015 | 24.02.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET TOLSTEDHAVEN P/S (CVR 33264283) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 01.11.2016 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SLÅENHØJ P/S (CVR 33264313) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 01.11.2016 | formand |
EJENDOMSSELSKABET CHRISTIANSVÆNGET P/S (CVR 33264496) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 01.11.2016 | formand |
EJENDOMSSELSKABET RØDOVREVEJ P/S (CVR 33264569) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2015 | 01.11.2016 | formand |
DEAS Ejendomsudvikling A/S (CVR 37191337) | NORMAL | 28.10.2015 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
KUBEN EJENDOMSADMINISTRATION A/S (CVR 13233934) | NORMAL | 12.08.2015 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
DEAS HOLDING A/S (CVR 34455902) | NORMAL | 12.08.2015 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
DEAS A/S (CVR 20283416) | NORMAL | 12.08.2015 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
DEAS Fund Management DK A/S (CVR 35485775) | NORMAL | 30.09.2013 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
DEAS EJENDOMSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 31163471) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.06.2010 | 15.08.2016 | bestyrelse |
KUBEN EJENDOMSADMINISTRATION A/S (CVR 13233934) | NORMAL | 24.06.2010 | 11.08.2015 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'TVÆRHUSET' (CVR 62532416) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.2004 | 07.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
SOLHAVEGÅRDEN (CVR 65105128) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.1989 | 22.11.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FREDERIK OG EMMA KRAGH'S MINDELEGAT (CVR 61095519) | NORMAL | 01.12.2023 | adm. dir |
DIREKTØR K. STEINMANN'S FOND (CVR 61509917) | NORMAL | 01.12.2023 | adm. dir |
Bispebjerg Forvaltning ApS (CVR 38784935) | NORMAL | 01.07.2017 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ottilia RE Holding Komplementar ApS (CVR 37607177) | NORMAL | 08.11.2022 | 20.02.2024 | direktør |
Carl RE Holding P/S (CVR 37607541) | NORMAL | 08.11.2022 | 20.02.2024 | direktør |
Ottilia RE Komplementar ApS (CVR 37608076) | NORMAL | 08.11.2022 | 20.02.2024 | direktør |
Carl RE P/S (CVR 37608475) | NORMAL | 08.11.2022 | 20.02.2024 | direktør |
Struenseegården ApS (CVR 39375001) | NORMAL | 01.07.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VED SØERNE A/S (CVR 32075401) | NORMAL | 25.01.2021 | 12.03.2024 | direktør |
PPLUS Erhvervsejendomme Komplementar ApS (CVR 37903825) | NORMAL | 25.01.2021 | 29.02.2024 | adm. dir |
PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S (CVR 37904384) | NORMAL | 25.01.2021 | 29.02.2024 | adm. dir |
PPLUS Erhvervsejendomme K/S (CVR 37904996) | NORMAL | 25.01.2021 | 29.02.2024 | adm. dir |
Ejendomsselskabet Hedeager 42 P/S (CVR 38486241) | NORMAL | 25.01.2021 | 29.02.2024 | adm. dir |
Ejendomsselskabet Hedeager 44 P/S (CVR 38486306) | NORMAL | 25.01.2021 | 29.02.2024 | adm. dir |
TRUNNEVANGEN HOLDING ApS (CVR 32076858) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
JÆGERSBORGVEJ 68 HOLDING ApS (CVR 32076750) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
VODROFFSLUND HOLDING ApS (CVR 32076815) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
KLAMPENBORGGAARD HOLDING ApS (CVR 32076688) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
DALHUSENE HOLDING ApS (CVR 32076572) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
VIRUM TORV 4 HOLDING ApS (CVR 32076610) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
TGP F ApS (CVR 30617290) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
PPLUS Re Capital A/S (CVR 31754941) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
TGP B ApS (CVR 33157827) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET PILE-BO A/S (CVR 10273080) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 ApS (CVR 15157941) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET PROVSTEBO (CVR 15008474) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
K/S CHRISTIANSHAVNS KANAL 4 (CVR 17143107) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET TRUNNEVANGEN ApS (CVR 32079091) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET JÆGERSBORGVEJ 68 ApS (CVR 32079245) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VODROFFSLUND ApS (CVR 32079288) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET KLAMPENBORGGAARD ApS (CVR 32079474) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET DALHUSENE ApS (CVR 32079482) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VIRUM TORV 4 ApS (CVR 32079539) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
ONSGAARDEN ApS (CVR 33158270) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
Christians Brygge 24 Holding P/S (CVR 41280824) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S (CVR 41283718) | NORMAL | 25.01.2021 | 20.02.2024 | direktør |
OLE SUHRS GADE 13-15 P/S (CVR 34350671) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 15.12.2023 | direktør |
PARTNERSELSKABET KALKVÆRKSGRUNDENE (CVR 66345815) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 19.06.2023 | direktør |
BOLIGSELSKABET ØRESUND P/S (CVR 22071815) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 19.06.2023 | direktør |
TRELEDDET HOLDING P/S (CVR 32076629) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 19.06.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET RØGERIGÅRDEN P/S (CVR 16349712) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 19.06.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET TRELEDDET P/S (CVR 32079628) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.2021 | 19.06.2023 | direktør |
Komplementarselskabet af 14. april 2016 ApS (CVR 37609536) | NORMAL | 14.04.2016 | 12.10.2016 | direktør |
CARLSBERGFONDETS FORSKERBOLIGER A/S (CVR 35143033) | NORMAL | 05.03.2013 | 31.03.2017 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Munken (CVR 11826318) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
Ejendoms-Partnerselskabet Søborg Huse (CVR 12940912) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg (CVR 19716112) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet C.F. Richsvej 99-101 (CVR 19716414) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse (CVR 25136411) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken (CVR 64044117) | NORMAL | 02.06.2008 | 12.10.2016 | direktør |
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (CVR 26112702) | NORMAL | 01.01.2006 | 01.05.2007 | adm. dir |
AROSGAARDEN ApS (CVR 12339399) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.2004 | 07.12.2005 | direktør |
BANESTRØGET ApS (CVR 14180303) | NORMAL | 09.11.2004 | 07.12.2005 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'TVÆRHUSET' (CVR 62532416) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.2004 | 07.12.2005 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET UGLEN P/S (CVR 29707316) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.12.2002 | 10.11.2003 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET STORKEN P/S (CVR 29707510) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.12.2002 | 10.11.2003 | direktion |
HELLEBO PARK P/S (CVR 15616210) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.03.2002 | 10.11.2003 | adm. dir |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET SPRINGBANEN (CVR 13254133) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1998 | 03.06.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Østrup Møller | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Morten Østrup Møller (antal: 99) | 53 | 1 | 43 | 2 |
Pct. | 54 % | 1 % | 43 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Østrup Møller (antal: 116) | 39 | 58 | 5 | 14 |
Pct. | 34 % | 50 % | 4 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET UGLEN ApS (CVR 29599637) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 2013-11-05 | 2014-02-19 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET UGLEN P/S (CVR 29707316) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-11-18 | 2009-07-10 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET STORKEN P/S (CVR 29707510) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-11-18 | 2009-07-10 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET KILDEGAARDEN (CVR 12206216) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-09-02 | 2010-12-22 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET KILDEGÅRDEN, ÅRHUS (CVR 15670134) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-04-10 | 2012-12-03 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET FOR LÆGERNES PENSIONSKASSE (CVR 13687838) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-10-18 | 2014-10-29 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET SPRINGBANEN (CVR 13254133) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-10-18 | 2014-10-29 | likvidator |
HELLEBO PARK P/S (CVR 15616210) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 2013-11-05 | 2014-09-02 | likvidator |
BOMHUSET P/S (CVR 12274394) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-12-21 | 2010-04-29 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET SKANSEPALÆET (CVR 16080586) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-12-21 | 2010-04-29 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET FOR LÆGERNES PENSIONSKASSE (CVR 15616415) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-12-06 | 2011-06-21 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPRINGBANEN ApS (CVR 28870388) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-10-18 | 2014-10-29 | likvidator |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET SOFIEVEJ,AALBORG (CVR 14838880) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-10-18 | 2014-10-29 | likvidator |