Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DEAS Asset Management A/S (CVR 43181114) | NORMAL | 22.03.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DEAS A/S (CVR 20283416) | 23.05.2019 | 22.03.2022 | 100,00% | 100,00 % |
DEAS HOLDING A/S (CVR 34455902) | 07.10.2013 | 23.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DEAS Asset Management Invest DK I ApS (CVR 42608564) | NORMAL | 13.08.2021 | 22.03.2022 | 100,00% | 100,00% |