Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Bestyrelse: Mads Lund Beier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 fjernes Bestyrelse: Dorte Beier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårvej 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-10-09)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund Beier (formand) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-23 fjernes Bestyrelse: Jimmi Bergholtz (formand) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvej 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-10-09)
Den 2018-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet H&N Beier A/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-14 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET N. BEIER A/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: nielsbeierprivat@gmail.com (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2017-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: niels@slagterbeier.dk (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2015-10-01 fjernes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET N. BEIER A/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2015-06-24 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET H & N BEIER A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2015-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jimmi Bergholtz (formand) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-06-17 fjernes Bestyrelse: Helle Lund Beier (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2013-05-17 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund Beier (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 tilføjes Direktion: Niels Beier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-06-07)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@slagterbeier.dk (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Legale ejere: H&N Beier Holding ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2013-05-17 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET H & N BEIER A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2013-05-17 tilføjes Reelle ejere: Niels Beier (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2013-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Revisor: JPHKS A/S (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2013-05-17 tilføjes Stiftere: Niels Beier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-05-17)
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)