Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Lund Beier | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Lund Beier | 23.12.2019 | formand |
Niels Beier | 17.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Beier | 17.06.2015 | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jimmi Bergholtz | 17.06.2015 | 23.12.2019 | formand |
Olav Gunnar Beier | 17.05.2013 | 17.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Helle Lund Beier | 17.05.2013 | 17.06.2015 | formand |