Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Beier(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Lund Beier(virk.: 2) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Lund Beier(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mads Lund Beier | 07.01.2023 | Amicisvej 1, 1852 Frederiksberg C |
Niels Beier | 22.04.2024 | L Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F |
Helle Lund Beier | 22.04.2024 | L Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Olav Gunnar Beier | ||
Jimmi Bergholtz | 01.01.2007 | Falkerslevvej 4, 4871 Horbelev |
Dorte Beier | 01.01.2019 | Egetvej 62, 4800 Nykøbing F |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet H&N Beier A/S | 35243704 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
H&N Beier Holding ApS | 35243917 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.02.2015 | 0,44 (km) | Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg | Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg |
23.06.2016 | 0,44 (km) | Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg | Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg |
15.05.2018 | 24,12 (km) | Gåsetorvet 5, 4760 Vordingborg | Mårvej 9, 4800 Nykøbing F |
09.10.2022 | 14,93 (km) | Mårvej 9, 4800 Nykøbing F | Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F |
22.04.2024 | 0,00 (km) | Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F | Lille Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F |
Ejendomsselskabet H&N Beier A/S. |
Sidst opdateret den 23.05.2018 og angivet som gældende fra 15.05.2018 (2328 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ejendomsselskabet Gørdingvej 34 ApS | 37489107 |
Ejendomsselskabet Gørtlervej 8 ApS | 39907674 |
Ejendomsselskabet Gøteborgvej 18 Aps | 42977594 |
EJENDOMSSELSKABET H & I ApS | 26902584 |
Ejendomsselskabet H&N Beier A/S | 35243704 |
EJENDOMSSELSKABET H+H ApS | 27650600 |
EJENDOMSSELSKABET H-F AF 19/2 1990 ApS | 13226741 |
Ejendomsselskabet H. C. Andersen Kongres Center A/S | 40957251 |
EJENDOMSSELSKABET H.C. LUMBYES VEJ 119 ApS | 26142628 |
EJENDOMSSELSKABET H.C. PETERSEN ApS | 12249446 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Beier(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Helle Lund Beier(virk.: 2) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mads Lund Beier(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmi Bergholtz(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olav Gunnar Beier(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorte Beier(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Beier(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 8 | 1 | 8 |
Helle Lund Beier(virk.: 2) Formand | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mads Lund Beier(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 9 | 8 | 1 | 8 |
Pct. | 35 % | 31 % | 4 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jimmi Bergholtz(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 3 |
Olav Gunnar Beier(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dorte Beier(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 6 | 3 | 0 | 3 |
Pct. | 50 % | 25 % | 0 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |