Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Berit Ahlmann Thomsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Carsten Michael Berger(virk.: 50) Legale ejere | 22,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 34,00 % |
Pct. | 15,94 % | 17,39 % | 17,39 % | 26,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Bjørn Oehlenschlæger(virk.: 67) | 2,99 % | 4,48 % | 5,97 % | 13,43 % |
Pct. | 2,99 % | 4,48 % | 5,97 % | 13,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Berit Ahlmann Thomsen | ||
Carsten Michael Berger |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Bjørn Oehlenschlæger | 01.01.2007 | Harløsevej 175, 3400 Hillerød |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Charlotte Rosell | 26297230 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
DERMA PROJEKTER ApS | 34696438 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Duegårdens Lejerforening | 37516589 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Leanders IVS | 37418617 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PROJEKTER 2007 ApS | 34704309 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Profectus Global Capital ApS | 37759260 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Sikker Service ApS | 39516780 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.09.2017 | 1,31 (km) | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg | Duevej 12, 2000 Frederiksberg |
PROJEKTER 2007 ApS. |
Sidst opdateret den 01.06.2013 og angivet som gældende fra 24.05.2013 (4150 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Projektejendommen Slårupvej 9 ApS | 42095680 |
Projekt Ejendomme Sæby ApS | 36420103 |
PROJEKTEJERLEJLIGHEDER ApS | 33074220 |
PROJEKTER.NU ApS | 33241682 |
PROJEKTER 2007 ApS | 34704309 |
Projekteriet | 42364371 |
Projekter imidt ApS | 37418951 |
Projektering & Konstruktion ApS | 38447505 |
Projekter med mere | 34808279 |
Projekter v/ Lærke Holmgård | 37437948 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Berit Ahlmann Thomsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Carsten Michael Berger(virk.: 50) Legale ejere | 10 | 0 | 1 | 16 | 12 | 11 |
Pct. | 35 % | 0 % | 1 % | 25 % | 17 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Bjørn Oehlenschlæger(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 1 | 10 | 19 | 10 |
Pct. | 40 % | 0 % | 1 % | 15 % | 28 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Berit Ahlmann Thomsen(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 25 | 1 | 19 |
Carsten Michael Berger(virk.: 50) Legale ejere | 27 | 24 | 2 | 9 |
Sum | 28 | 49 | 3 | 28 |
Pct. | 26 % | 45 % | 3 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Bjørn Oehlenschlæger(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 16 | 6 | 21 |
Pct. | 44 % | 21 % | 8 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |