Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2013-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: DRIPMATE A/S. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DRIPMATE A/S. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRIPMATE A/S. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er delvis ejerskab af Dripmate A/S. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-18 tilføjes Direktion: Berit Ahlmann Thomsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 tilføjes Vedtægter: 2017-09-18 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2017-05-15 tilføjes Legale ejere: Berit Ahlmann Thomsen, MCN INVEST ApS, Carsten Michael Berger (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-05-15 fjernes Legale ejere: Berit Ahlmann Thomsen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-05-15 tilføjes Reelle ejere: Berit Ahlmann Thomsen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i udviklingsprojekter. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2014-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-25 tilføjes Vedtægter: 2014-06-25 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2014-06-25 fjernes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Navne: PROJEKTER 2007 ApS (offentliggjort 2013-06-01)
Den 2013-05-23 fjernes Navne: DERMA PROJEKTER 2007 ApS (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2012-09-05 tilføjes Direktion: Henrik Bjørn Oehlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2012-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Navne: DERMA PROJEKTER 2007 ApS (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Stiftere: DERMA PROJEKTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)