Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Berger Erhverv ApS (CVR 44726025) | NORMAL | 22.03.2024 |
MCN INVEST ApS (CVR 33504233) | NORMAL | 12.02.2011 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BERGER EJENDOMSINVEST 1 ApS (CVR 12902301) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.1989 | 18.06.1990 |
BERGER EJENDOMSINVEST HOLDING A ApS (CVR 13062579) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1989 | 07.05.1998 |
EGE EJENDOM ApS (CVR 32664474) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.2009 | 28.08.2014 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRIPMATE A/S (CVR 30564464) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.2020 | 18.08.2022 | suppleant |
DRIPMATE A/S (CVR 30564464) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.05.2017 | 18.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
BIOFLAVONE A/S (CVR 28854390) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.2009 | 04.06.2013 | bestyrelse |
UNIQ ENVIRO EJENDOMME A/S (CVR 25360648) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.2009 | 08.01.2013 | bestyrelse |
UNIQ INGREDIENTS A/S (CVR 29239452) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.2009 | 23.08.2011 | bestyrelse |
DANFO A/S (CVR 21752495) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.2009 | 12.10.2010 | bestyrelse |
UNIQ ENVIRO HOLDING A/S (CVR 27121497) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.2009 | 07.06.2010 | formand |
SHIPPING INVEST II K/S (CVR 29539790) | SLETTET | 30.03.2009 | 30.03.2009 | bestyrelse |
Molslinjen A/S (CVR 17881248) | NORMAL | 25.04.2008 | 20.04.2009 | formand |
MALOU THERESA K/S (CVR 30821823) | SLETTET | 13.03.2008 | 15.04.2009 | bestyrelse |
EGEHØJGÅRD EJENDOMME A/S (CVR 29622930) | OPLØST EFTER FUSION | 30.01.2008 | 27.06.2008 | bestyrelse |
DRIPMATE A/S (CVR 30564464) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.2008 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
DERMA PHARM A/S (CVR 89453119) | NORMAL | 17.12.2007 | 18.01.2010 | formand |
THOR HARMON K/S (CVR 30497090) | SLETTET | 30.08.2007 | 20.03.2000 | formand |
K/S SELMA SHIPPING (CVR 30348095) | NORMAL | 28.08.2007 | 01.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
HERNING SHIPPING I K/S (CVR 29786429) | SLETTET | 23.08.2007 | 29.01.2009 | formand |
ARENA NORDSJÆLLAND A/S (CVR 30602676) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.06.2007 | 07.08.2012 | bestyrelse |
NALUNAQ GOLD MINE A/S (CVR 12057016) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.02.2007 | 15.11.2007 | bestyrelse |
TI GUARDIAN K/S (CVR 29782164) | SLETTET | 11.01.2007 | 04.02.2009 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET RØDOVRE - 2000 ApS (CVR 25911032) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.05.2006 | 20.11.2007 | formand |
NUNAMINERALS A/S (CVR 21174548) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.05.2005 | 28.04.2011 | bestyrelse |
KIKI ApS (CVR 28108923) | TVANGSOPLØST | 04.11.2004 | 06.12.2007 | formand |
INVEST 2 ODENSE ApS (CVR 25559436) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.2000 | 01.02.2002 | bestyrelse |
K/S BUTIKSCENTER ÅRHUS (CVR 20084278) | SLETTET | 11.03.1997 | 19.08.2010 | bestyrelse |
CENTERSLAGTEREN TÅSTRUP ApS (CVR 12962509) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1989 | 30.07.1993 | bestyrelse |
RUDERSDAL A/S (CVR 71181111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.1982 | 15.04.2010 | bestyrelse |
RUDERSDAL INVEST ApS (CVR 71108015) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.06.1982 | 06.12.2011 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Berger Erhverv ApS (CVR 44726025) | NORMAL | 22.03.2024 | direktør |
MCN WICH FINANS ApS (CVR 32763634) | NORMAL | 15.12.2023 | direktør |
MCN MIMOMA ApS (CVR 32834809) | NORMAL | 15.12.2023 | direktør |
MCN BOGFØRING OG EJENDOMSADMINISTRATION ApS (CVR 36052333) | NORMAL | 15.11.2023 | direktør |
MCN AF 21.06.2012. ApS (CVR 34599025) | NORMAL | 14.11.2023 | direktør |
MCN Projekt 1 ApS (CVR 30923529) | NORMAL | 24.08.2023 | direktør |
MCN Søborg Holding ApS (CVR 34224277) | NORMAL | 09.05.2022 | direktør |
MCN INVEST ApS (CVR 33504233) | NORMAL | 04.04.2022 | adm. dir |
MCN Dianalund ApS (CVR 37548529) | NORMAL | 01.07.2021 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MCN Søborg Hovedgade ApS (CVR 36445165) | NORMAL | 09.05.2022 | 15.12.2023 | direktør |
DRIPMATE A/S (CVR 30564464) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.2020 | 18.08.2022 | suppleant |
DRIPMATE A/S (CVR 30564464) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2017 | 29.02.2020 | adm. dir |
MCN BOGFØRING OG EJENDOMSADMINISTRATION ApS (CVR 36052333) | NORMAL | 22.06.2015 | 01.07.2015 | direktør |
SEP ROSKILDE ApS (CVR 28331118) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.06.2013 | 20.09.2013 | direktion |
UDVIKLINGSSELSKABET 14.01.10 ApS (CVR 32677916) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.01.2010 | 30.12.2011 | direktør |
EGE EJENDOM ApS (CVR 32664474) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.2009 | 25.03.2010 | direktion |
LYSBRO INVEST ApS (CVR 25263650) | TVANGSOPLØST | 19.01.2009 | 12.04.2010 | direktion |
EGEHØJGÅRD EJENDOMME A/S (CVR 29622930) | OPLØST EFTER FUSION | 30.01.2008 | 27.06.2008 | direktion |
TA INVEST 12 ApS (CVR 29757259) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.2007 | 27.06.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET RØDOVRE - 2000 ApS (CVR 25911032) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.2007 | 01.08.2012 | direktion |
ARENA NORDSJÆLLAND A/S (CVR 30602676) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.06.2007 | 07.08.2012 | direktion |
STRONTIN ApS (CVR 29778469) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.08.2006 | 18.12.2012 | direktion |
GROUVILLE ApS (CVR 29169039) | OPLØST EFTER FUSION | 23.02.2006 | 27.06.2008 | direktion |
TOLDBODHUS ApS (CVR 50833410) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.04.2005 | 07.06.2010 | direktør |
RUDERSDAL TRUST ApS (CVR 25441680) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2002 | 29.05.2007 | adm. dir |
RUDERSDAL 1 ApS (CVR 21758949) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2000 | 27.06.2008 | direktion |
25. MARTS 1992 ApS (CVR 20299347) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.12.1997 | 18.04.2012 | direktion |
RUDERSDAL TRADING ApS (CVR 19432793) | OPLØST EFTER FUSION | 07.10.1997 | 27.06.2008 | direktion |
BERGER EJENDOMSINVEST A ApS (CVR 13062536) | OPLØST EFTER FUSION | 21.11.1989 | 05.05.1999 | direktion |
BERGER EJENDOMSINVEST HOLDING A ApS (CVR 13062579) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1989 | 07.05.1998 | direktion |
BERGER EJENDOMSINVEST HOLDING A ApS (CVR 13062579) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1989 | 06.12.1994 | direktion |
BERGER EJENDOMSINVEST 1 ApS (CVR 12902301) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.1989 | 18.06.1990 | direktion |
RUDERSDAL A/S (CVR 71181111) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.1982 | 15.04.2010 | direktion |
RUDERSDAL INVEST ApS (CVR 71108015) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.06.1982 | 06.12.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Michael Wassini Berger | 15,79 % | 19,30 % | 19,30 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Michael Wassini Berger (antal: 57) | 14 | 19 | 12 | 12 |
Pct. | 25 % | 33 % | 21 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Michael Wassini Berger (antal: 75) | 27 | 33 | 6 | 9 |
Pct. | 36 % | 44 % | 8 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Virksomhed | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Selskabet af 28 november 2020 ApS (CVR 34456739) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-12-03 | likvidator |
AGNETEPARKEN ApS (CVR 35255664) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-12-01 | likvidator |
DERMA PROJEKTER ApS (CVR 34696438) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-12-03 | likvidator |
MCN EJENDOMME ApS (CVR 33754167) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-11-20 | likvidator |