Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Fabricius | 30.01.2007 | 31.05.2011 | bestyrelse |
Jari Tapio Schlütter | 30.01.2007 | 31.05.2011 | formand |
Henrik Ypkendanz | 30.01.2007 | 11.04.2008 | bestyrelse |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 30.01.2007 | 30.01.2007 | bestyrelse |
Lars Bonnesen | 08.12.2006 | 31.05.2011 | bestyrelse |
Christian Stig Møller | 08.12.2006 | 30.01.2007 | bestyrelse |