Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 11, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-20 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET SCAN-TRANS VICTORIA ApS (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2012-08-20 fjernes Navne: SCAN-TRANS VICTORIA K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Bonnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 11, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2009-11-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive skibet M/V VICTORIA SCAN (IMO nr.9051741). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Vedtægter: 2009-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Ypkendanz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Michael Damgaard Truelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 fjernes Bestyrelse: Christian Stig Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Stig Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET SCAN-TRANS VICTORIA ApS (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Navne: SCAN-TRANS VICTORIA K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)