Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
RFDK A/S (CVR 40241175) | NORMAL | 30.01.2019 |
ROLLI INVEST ApS (CVR 25145720) | NORMAL | 27.12.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
IKO HOLDING ApS (CVR 32450326) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.09.2009 | 31.10.2017 |
WikiEduco ApS (CVR 40929223) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.11.2019 | 14.03.2022 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
US Seed Fund II A/S (CVR 44255529) | NORMAL | 14.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
US Secondaries Fund III A/S (CVR 44008114) | NORMAL | 02.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nordic Bloom Funds A/S (CVR 27982859) | NORMAL | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
US Venture Invest A/S (CVR 35669051) | NORMAL | 10.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERJYLLAND I A/S (CVR 25711815) | NORMAL | 09.01.2002 | formand |
K/S SØNDERJYLLAND I (CVR 25900561) | NORMAL | 09.01.2002 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nordic Bloom P/S (CVR 43017837) | NORMAL | 27.01.2022 | 08.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
WikiEduco ApS (CVR 40929223) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.11.2019 | 14.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
RFDK A/S (CVR 40241175) | NORMAL | 30.01.2019 | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
US Venture II A/S (CVR 38270346) | NORMAL | 16.12.2016 | 02.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
CS&Co Drift ApS (CVR 32451675) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2014 | 03.03.2017 | bestyrelse |
CMC SHIPBROKING P/S (CVR 35399089) | NORMAL | 05.07.2013 | 21.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
CS SOLAR I A/S (CVR 34800995) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
CS BOLIG DK I A/S (CVR 34802475) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
CS RETAIL DK I A/S (CVR 34802483) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
CS VENTURE US I A/S (CVR 34802491) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
CS AVIATION I A/S (CVR 34802505) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
CS WIND I A/S (CVR 34703558) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.09.2012 | 08.05.2014 | bestyrelse |
Nordic Bloom Funds A/S (CVR 27982859) | NORMAL | 29.09.2009 | 03.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
IKO HOLDING ApS (CVR 32450326) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.09.2009 | 31.10.2017 | bestyrelse |
VLCC HOLSTEBRO K/S (CVR 31751039) | SLETTET | 25.08.2008 | 17.03.2010 | formand |
VALCC HOLSTEBRO K/S (CVR 31743222) | SLETTET | 25.08.2008 | 25.08.2008 | formand |
CS&P AVIATION FUND B A/S (CVR 31470668) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2008 | 19.10.2016 | bestyrelse |
CS&P AVIATION FUND A A/S (CVR 31415373) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.2008 | 28.08.2008 | formand |
MALOU THERESA K/S (CVR 30821823) | SLETTET | 13.03.2008 | 15.04.2009 | bestyrelse |
CS&P WAGENBORG I K/S (CVR 30557115) | SLETTET | 06.12.2007 | 08.07.2009 | formand |
RORO I K/S (CVR 31072506) | SLETTET | 22.11.2007 | 23.04.2008 | formand |
TRINE THERESA K/S (CVR 30821815) | SLETTET | 29.08.2007 | 07.12.2007 | formand |
SØHOLM III K/S (CVR 30702069) | SLETTET | 27.06.2007 | 21.05.2008 | bestyrelse |
SØHOLM IV K/S (CVR 30702077) | SLETTET | 27.06.2007 | 21.05.2008 | bestyrelse |
VLCC II K/S (CVR 30578856) | SLETTET | 01.05.2007 | 27.08.2007 | formand |
THOR HARMON K/S (CVR 30497090) | SLETTET | 27.03.2007 | 30.08.2007 | bestyrelse |
CMC SHIPFINANCE ApS (CVR 30349164) | NORMAL | 06.03.2007 | 03.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
SCAN-TRANS VICTORIA K/S (CVR 29828032) | SLETTET | 30.01.2007 | 30.01.2007 | bestyrelse |
HERNING SHIPPING II K/S (CVR 29785929) | SLETTET | 30.10.2006 | 22.10.2007 | bestyrelse |
HERNING SHIPPING I K/S (CVR 29786429) | SLETTET | 30.10.2006 | 23.08.2007 | bestyrelse |
INGRID JAKOBSEN K/S UNDER LIKVIDATION (CVR 30003942) | SLETTET | 10.10.2006 | 06.02.2007 | bestyrelse |
TI GUARDIAN K/S (CVR 29782164) | SLETTET | 08.09.2006 | 11.01.2007 | formand |
SHIPPING INVEST II K/S (CVR 29539790) | SLETTET | 16.05.2006 | 23.08.2006 | formand |
SHIPPING INVEST I K/S (CVR 29216193) | SLETTET | 01.03.2006 | 07.03.2006 | bestyrelse |
K/S BANGLADESH II (CVR 29425302) | SLETTET | 21.02.2006 | 03.03.2008 | bestyrelse |
DAF ERHVERV ApS (CVR 29198489) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2005 | 28.01.2009 | bestyrelse |
K/S CITY OF HAMBURG (CVR 29181896) | SLETTET | 25.10.2005 | 03.04.2006 | bestyrelse |
SHIPPING INVEST P/S (CVR 29138931) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.09.2005 | 09.08.2011 | bestyrelse |
K/S MARGRETHE (CVR 28969791) | SLETTET | 01.08.2005 | 28.10.2005 | bestyrelse |
K/S VILLE DE MIJO (CVR 28839820) | SLETTET | 03.06.2005 | 28.10.2005 | bestyrelse |
K/S MONTE VERDE (CVR 28711441) | SLETTET | 12.05.2005 | 28.10.2005 | bestyrelse |
K/S NINA SHIPPING (CVR 28704992) | SLETTET | 09.05.2005 | 03.01.2008 | bestyrelse |
K/S BANGLADESH I (CVR 29316503) | SLETTET | 27.01.2005 | 03.03.2008 | bestyrelse |
CS&P PROJEKT A/S (CVR 28106432) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.08.2004 | 05.01.2005 | bestyrelse |
Nordic Bloom Funds A/S (CVR 27982859) | NORMAL | 06.08.2004 | 05.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
CS & PARTNERS A/S (CVR 27928625) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2004 | 05.01.2005 | bestyrelse |
AFRIDANA A/S (CVR 16931144) | NORMAL | 18.05.2004 | 24.01.2006 | formand |
Danavagt Facility ApS (CVR 27369006) | NORMAL | 01.10.2003 | 02.06.2004 | formand |
A-TEAM HOLDING ApS (CVR 10127254) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.01.2003 | 16.11.2003 | bestyrelse |
STRANDPORTEN ApS (CVR 26922933) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2002 | 23.06.2004 | formand |
TRANSYNERGY A/S (CVR 10049369) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.11.2000 | 03.12.2002 | formand |
DIFKO SKIBSPROJEKT A/S (CVR 25264355) | OPLØST EFTER SPALTNING | 14.03.2000 | 01.06.2000 | bestyrelse |
INTRUM JUSTITIA DANMARK A/S (CVR 20357509) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2000 | 15.05.2000 | bestyrelse |
DIFKO ENERGI A/S (CVR 20355778) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.02.2000 | 15.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO ADMINISTRATION A/S (CVR 84012416) | NORMAL | 25.02.2000 | 15.05.2000 | formand |
DIFKO ENERGIFINANSIERING A/S (CVR 20355735) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.02.2000 | 05.05.2000 | bestyrelse |
OPSA 35 A/S (CVR 25225619) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.02.2000 | 10.12.2004 | bestyrelse |
DIFKO VENTURE A/S (CVR 20792736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.11.1999 | 15.05.2000 | bestyrelse |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 30.11.1999 | 15.05.2000 | formand |
DIFKO FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 24210677) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.07.1999 | 03.05.2000 | bestyrelse |
DIFKO-ALBATROS A/S (CVR 20792779) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1998 | 23.08.1999 | bestyrelse |
DIFKO VENTURE A/S (CVR 20792736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1998 | 29.04.1999 | bestyrelse |
MARICOGEN KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 20649534) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.1997 | 08.09.2000 | bestyrelse |
MARICOGEN A/S (CVR 20683341) | NORMAL | 17.12.1997 | 08.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
AKZO NOBEL MARICOGEN A/S (CVR 20604204) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.1997 | 15.05.2000 | bestyrelse |
DIFKO VIND A/S (CVR 20357630) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.09.1997 | 15.05.2000 | bestyrelse |
DIFKO ENERGIFINANSIERING A/S (CVR 20355735) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.1997 | 29.04.1999 | bestyrelse |
INTRUM JUSTITIA DANMARK A/S (CVR 20357509) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1997 | 29.04.1999 | bestyrelse |
DIFKO ENERGI A/S (CVR 20355778) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.1997 | 29.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO FÆRGER A/S (CVR 20357541) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.1997 | 13.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
A/S DIFKO XXXV (CVR 15503084) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.12.1996 | 10.12.2004 | bestyrelse |
KODIF XXXV ApS (CVR 73153212) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.1996 | 10.12.2004 | bestyrelse |
KODIF XXVIII ApS (CVR 66705013) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.1996 | 17.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
KODIF XXXIX ApS (CVR 73152712) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.12.1996 | 26.05.2000 | bestyrelse |
SAXO TREASURY A/S (CVR 12270097) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.11.1996 | 18.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 7.7.1996A/S (CVR 13898871) | OPLØST EFTER FUSION | 04.10.1996 | 21.01.1999 | bestyrelse |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 7.8.1996A/S (CVR 13898898) | OPLØST EFTER FUSION | 04.10.1996 | 21.01.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordic Bloom Alternatives P/S (CVR 44916908) | NORMAL | 04.06.2024 | adm. dir |
US Seed Fund II A/S (CVR 44255529) | NORMAL | 14.08.2023 | direktør |
US Venture Invest A/S (CVR 35669051) | NORMAL | 08.06.2023 | direktør |
US Secondaries Fund III A/S (CVR 44008114) | NORMAL | 18.04.2023 | direktør |
Nordic Bloom Komplementar ApS (CVR 43011367) | NORMAL | 27.01.2022 | direktør |
Nordic Bloom P/S (CVR 43017837) | NORMAL | 27.01.2022 | direktør |
US Primaries Fund X A/S (CVR 41485507) | NORMAL | 09.10.2020 | adm. dir |
US Secondaries Fund A/S (CVR 40926267) | NORMAL | 12.11.2019 | direktør |
US Venture II A/S (CVR 38270346) | NORMAL | 07.02.2019 | adm. dir |
Nordic Bloom Funds A/S (CVR 27982859) | NORMAL | 05.01.2005 | direktør |
ROLLI INVEST ApS (CVR 25145720) | NORMAL | 27.12.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
2H ApS (CVR 29802165) | NORMAL | 10.12.2021 | 01.03.2023 | adm. dir |
US Primaries Fund X A/S (CVR 41485507) | NORMAL | 02.07.2020 | 08.10.2020 | direktør |
RFDK A/S (CVR 40241175) | NORMAL | 30.01.2019 | 24.06.2022 | adm. dir |
Retire Invest ApS (CVR 38585681) | NORMAL | 21.04.2017 | 27.04.2017 | adm. dir |
US Venture II A/S (CVR 38270346) | NORMAL | 16.12.2016 | 06.02.2019 | direktør |
CS&P AVIATION FUND A A/S (CVR 31415373) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.04.2014 | 31.08.2018 | direktion |
IKO HOLDING ApS (CVR 32450326) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.2014 | 31.10.2017 | direktion |
CS&Co Drift ApS (CVR 32451675) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2014 | 24.04.2019 | direktion |
CS BOLIG DK I A/S (CVR 34802475) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | direktion |
CS VENTURE US I A/S (CVR 34802491) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.11.2012 | 08.05.2014 | direktion |
CS WIND I A/S (CVR 34703558) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.09.2012 | 08.05.2014 | direktion |
CS&P AVIATION FUND B A/S (CVR 31470668) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.11.2010 | 19.10.2016 | direktion |
CS&P HOLDING ApS (CVR 32287719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.07.2009 | 22.02.2010 | direktion |
CS&P FLYINVEST ApS (CVR 31945852) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.12.2008 | 06.11.2018 | direktion |
CS&P SKIBSINVEST A ApS (CVR 31634423) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.08.2008 | 17.02.2010 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET SCAN-TRANS VICTORIA ApS (CVR 29801177) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.04.2008 | 13.05.2008 | direktion |
CHRISTIAN OG IB FLY I ApS (CVR 31327431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.2008 | 10.07.2008 | direktion |
CS&P FLY ApS (CVR 31274974) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.02.2008 | 07.04.2010 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET CS&P WAGENBORG I ApS (CVR 31084288) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.12.2007 | 03.08.2009 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET RORO I ApS (CVR 31071712) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.2007 | 18.03.2009 | direktion |
CS&P ENERGI ApS (CVR 30898761) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.2007 | 04.08.2010 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET TRINE THERESA ApS (CVR 30818830) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.08.2007 | 17.04.2009 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET MALOU THERESA ApS (CVR 30817877) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.08.2007 | 15.04.2009 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET SØHOLM III ApS (CVR 30698878) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.06.2007 | 21.05.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET SØHOLM IV ApS (CVR 30527712) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.06.2007 | 21.05.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET SELMA ApS (CVR 30347943) | NORMAL | 26.06.2007 | 11.12.2009 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET VLCC II ApS (CVR 30576500) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.2007 | 11.03.2011 | direktion |
STELLA SKIBSTONNAGEINVEST ApS (CVR 28677529) | TVANGSOPLØST | 08.12.2006 | 03.01.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET HERNING SHIPPING II ApS (CVR 29795371) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.12.2006 | 16.04.2009 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET HERNING SHIPPING I ApS (CVR 29979308) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.12.2006 | 16.03.2009 | direktion |
SHIPPING TONNAGEINVEST ApS (CVR 29784841) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.10.2006 | 14.11.2006 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET TI GUARDIAN ApS (CVR 29850364) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.10.2006 | 05.10.2006 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET TI GUARDIAN ApS (CVR 29850364) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.09.2006 | 13.09.2006 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET BANGLADESH II ApS (CVR 29320926) | TVANGSOPLØST | 27.01.2006 | 03.01.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET BANGLADESH I ApS (CVR 29215634) | TVANGSOPLØST | 14.12.2005 | 03.03.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET CITY OF HAMBURG ApS (CVR 29180342) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.10.2005 | 15.02.2008 | direktion |
KOMPLEMENTAR BRØNSHOLM ENG ApS (CVR 29009589) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.09.2005 | 25.09.2005 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET MARGRETHE ApS (CVR 28968760) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2005 | 28.10.2005 | direktion |
CS&P TONNAGEINVEST ApS (CVR 28842902) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.2005 | 18.12.2009 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET VILLE DE MIJO ApS (CVR 28839332) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.06.2005 | 28.10.2005 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET MONTE VERDE ApS (CVR 28702558) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.05.2005 | 28.10.2005 | direktion |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET NINA SHIPPING (CVR 28701896) | TVANGSOPLØST | 04.05.2005 | 03.01.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB STELLA SHIPPING (CVR 28501382) | TVANGSOPLØST | 25.02.2005 | 03.01.2008 | direktion |
STELLA SHIPPING A/S (CVR 28504314) | TVANGSOPLØST | 25.02.2005 | 03.01.2008 | direktion |
CS&P PROJEKT A/S (CVR 28106432) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.2005 | 04.08.2010 | direktion |
CS & PARTNERS A/S (CVR 27928625) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.2005 | 06.08.2009 | direktion |
VIZION FACTORY A/S (CVR 18573105) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2000 | 01.04.2002 | direktion |
VIZION FACTORY E-LEARNING A/S (CVR 25439309) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.05.2000 | 01.04.2002 | direktion |
DIFKO SKIBSPROJEKT A/S (CVR 25264355) | OPLØST EFTER SPALTNING | 14.03.2000 | 01.06.2000 | direktion |
DIFKO FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 24210677) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.07.1999 | 22.02.2000 | direktion |
IM INNOVATIONSMÆGLERNE ApS (CVR 21303534) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.09.1998 | 05.05.2000 | direktør |
DIFKO VENTURE A/S (CVR 20792736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.08.1998 | 15.05.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Michael Damgaard Truelsen | 2,74 % | 2,74 % | 5,48 % | 14,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Michael Damgaard Truelsen (antal: 146) | 24 | 21 | 74 | 27 |
Pct. | 16 % | 14 % | 51 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Michael Damgaard Truelsen (antal: 192) | 83 | 63 | 14 | 32 |
Pct. | 43 % | 33 % | 7 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KODIF XLVI ApS (CVR 73268117) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-11-01 | 2000-05-10 | likvidator |
KODIF I ApS (CVR 81631018) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-12-16 | 2000-08-22 | likvidator |
CS&P AVIATION FUND A A/S (CVR 31415373) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-08-31 | 2019-10-07 | likvidator |
AKTIESELSKABET NYTORV 1, KOLDING (CVR 12546815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-12-02 | 1997-12-15 | likvidator |
KODIF LII ApS (CVR 78247614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-04-19 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF LI ApS (CVR 78247428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-01-10 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF IL ApS (CVR 78247215) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-04-19 | 1997-03-10 | likvidator |
KODIF II ApS (CVR 87537218) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-12-31 | 1999-05-10 | likvidator |
KODIF XXX ApS (CVR 66704815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1981-01-29 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF XXXII ApS (CVR 70649918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-11-25 | 1999-06-17 | likvidator |
KODIF XXXIV ApS (CVR 70650215) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1982-11-25 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF XLVIII ApS (CVR 73267919) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1983-06-24 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF XLV ApS (CVR 73268214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-01-02 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF XXXVI ApS (CVR 73153115) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-02-01 | 1997-10-10 | likvidator |
KODIF LIV ApS (CVR 10131308) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-02-07 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF LV ApS (CVR 10131383) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-02-07 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF LVI ApS (CVR 10131340) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-02-07 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF L ApS (CVR 78247312) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-04-19 | 1997-03-10 | likvidator |
KODIF LXII ApS (CVR 10411009) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-01-15 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF LVIII ApS (CVR 10292387) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-09-25 | 1998-09-11 | likvidator |
KODIF LIII ApS (CVR 78247711) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-09-02 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF LXXXII ApS (CVR 12512244) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1988-08-01 | 1997-06-20 | likvidator |
KODIF LXXIX ApS (CVR 12512201) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1988-08-01 | 1997-06-20 | likvidator |
DIFKO SHIPINVEST (EGYPT) A/S (CVR 13685096) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-11-01 | 1996-09-30 | likvidator |
MAROCAR AF 12. AUGUST 1993 ApS (CVR 15503807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-04-01 | 1996-09-30 | likvidator |
FORAS MARINE A/S (CVR 15283246) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-05-31 | 1996-09-30 | likvidator |
POLBELT SHIPPING A/S (CVR 15283270) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-01-15 | 1996-01-15 | likvidator |