Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Bang Hansen | 31.12.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Bang Hansen | 25.09.2006 | 31.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Wind Lindegaard | 20.06.2008 | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Smedegaard | 20.06.2008 | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Christian Hjorth | 20.06.2008 | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Søndermark | 20.06.2008 | 05.03.2009 | formand |